25. oktober 2000Niels Holt Sørensen forlater ledelsenX'EMPEL ApSNiels Holt Sørensen forlater ledelsen for X'EMPEL ApS etter en periode på 14 år.Se mere
28. august 2000Regnskap for 2000 offentligjortX'EMPEL ApSX'EMPEL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1999 til 31. mai. Niels Holt Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 1999Regnskap for 1999 offentligjortX'EMPEL ApSX'EMPEL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1998 til 31. mai. Niels Holt Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 1998Regnskap for 1998 offentligjortX'EMPEL ApSX'EMPEL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1997 til 31. mai. Niels Holt Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortX'EMPEL ApSX'EMPEL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1996 til 31. mai. Niels Holt Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 1996Regnskap for 1996 offentligjortX'EMPEL ApSX'EMPEL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1995 til 31. mai. Niels Holt Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. februar 1991Niels Møller forlater ledelsenX'EMPEL ApSNiels Møller forlater ledelsen for X'EMPEL ApS etter en periode på 5 år. Niels Holt Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 1986StiftelseX'EMPEL ApSX'EMPEL ApS stiftes i bransjen uoplyst. Niels Holt Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere