2. mai 2019Arne Albertsen blir med i styretHORTENSIENPLATZ ApSArne Albertsen erstatter Niels Højgård Have i styret for HORTENSIENPLATZ ApS etter en periode på 1 år.Se mere
6. februar 2019Niels Højgård Have forlater ledelsenNIELS HAVE HOLDING ApSNiels Højgård Have forlater ledelsen for NIELS HAVE HOLDING ApS etter en periode på 11 år.Se mere
6. februar 2019Endring i eierkretsenNIELS HAVE HOLDING ApSNiels Højgård Have er ikke lenger registrert som reell eier av NIELS HAVE HOLDING ApS.Se mere
21. mai 2018Overskudd på EUR 9.601 HORTENSIENPLATZ ApSHORTENSIENPLATZ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Niels Højgård Have er medlem av styret.Se mere
1. mai 2018Niels Højgård Have blir med i styretHORTENSIENPLATZ ApSNiels Højgård Have erstatter Peter Dahl Lange i styret for HORTENSIENPLATZ ApS etter en periode på 2 år.Se mere
27. mars 2018Overskudd på DKK 0 NIELS HAVE HOLDING ApSNIELS HAVE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Niels Højgård Have er medlem af ledelsen.Se mere
11. november 2017Endring i eierkretsenNIELS HAVE HOLDING ApSNiels Højgård Have registrert som reell eier av NIELS HAVE HOLDING ApS.Se mere
12. juni 2017AdresseendringNIELS HAVE HOLDING ApSNIELS HAVE HOLDING ApS flytter fra Horsens til Holstebro. Niels Højgård Have er medlem af ledelsen.Se mere
12. mars 2017Overskudd på DKK 0 NIELS HAVE HOLDING ApSNIELS HAVE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Niels Højgård Have er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 2016Underskudd på DKK 17 NIELS HAVE HOLDING ApSNIELS HAVE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Niels Højgård Have er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2015Overskudd på DKK 273 NIELS HAVE HOLDING ApSNIELS HAVE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Niels Højgård Have er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2014Overskudd på DKK 316 NIELS HAVE HOLDING ApSNIELS HAVE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Niels Højgård Have er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2013Overskudd på DKK 0 NIELS HAVE HOLDING ApSNIELS HAVE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Niels Højgård Have er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2012Regnskap for 2011 offentligjortNIELS HAVE HOLDING ApSNIELS HAVE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Niels Højgård Have er medlem af ledelsen.Se mere
8. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortNIELS HAVE HOLDING ApSNIELS HAVE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Niels Højgård Have er medlem af ledelsen.Se mere
8. april 2011AdresseendringNIELS HAVE HOLDING ApSNIELS HAVE HOLDING ApS flytter fra Hammel til Horsens. Niels Højgård Have er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortNIELS HAVE HOLDING ApSNIELS HAVE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Niels Højgård Have er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2010AdresseendringNIELS HAVE HOLDING ApSNIELS HAVE HOLDING ApS flytter fra Frederiksberg til Hammel. Niels Højgård Have er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortNIELS HAVE HOLDING ApSNIELS HAVE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2007 til 31. desember 2008. Niels Højgård Have er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2007StiftelseNIELS HAVE HOLDING ApSNIELS HAVE HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Niels Højgård Have er medlem af ledelsen.Se mere