12. septemberMorten Winther Laursen slutter som adm. direktørNILO EJENDOMME ApSMorten Winther Laursen slutter som adm. direktør i NILO EJENDOMME ApS. Niels Jørgen Cramer er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
12. septemberOluf Kristian Boysen slutter som adm. direktørDASPO BYG ApSOluf Kristian Boysen slutter som adm. direktør i DASPO BYG ApS. Niels Jørgen Cramer er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
12. septemberNiels Jørgen Cramer blir med i ledelsenDASPO BYG ApSNiels Jørgen Cramer blir med i ledelsen for DASPO BYG ApS.Se mere
12. septemberNiels Jørgen Cramer blir med i ledelsenF.A. 102 ApSNiels Jørgen Cramer erstatter Mads Edvard Nielsen i ledelsen for F.A. 102 ApS etter en periode på 4 år.Se mere
12. septemberNiels Jørgen Cramer blir med i ledelsenNILO EJENDOMME ApSNiels Jørgen Cramer blir med i ledelsen for NILO EJENDOMME ApS.Se mere
10. septemberEndring i eierkretsenDASPO BYG ApSNiels Jørgen Cramer registrert som reell eier av DASPO BYG ApS.Se mere
10. septemberEndring i eierkretsenNILO EJENDOMME ApSNiels Jørgen Cramer registrert som reell eier av NILO EJENDOMME ApS.Se mere
18. juniUnderskudd på DKK 2.668 N.J.C. ApSN.J.C. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Jørgen Cramer er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 31.379 F.A. 102 ApSF.A. 102 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Jørgen Cramer eier 100% av virksomheten.Se mere
28. juni 2023Underskudd på DKK 5.834 N.J.C. ApSN.J.C. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Jørgen Cramer er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2023Underskudd på DKK 70.628 F.A. 102 ApSF.A. 102 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Jørgen Cramer eier 100% av virksomheten.Se mere
12. juli 2022Underskudd på DKK 216.261 F.A. 102 ApSF.A. 102 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 31. desember 2021. Niels Jørgen Cramer eier 100% av virksomheten.Se mere
24. juni 2022Underskudd på DKK 5.301 N.J.C. ApSN.J.C. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Niels Jørgen Cramer er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2022Niels Jørgen Cramer blir med i ledelsenN.J.C. ApSNiels Jørgen Cramer erstatter Per Langballe i ledelsen for N.J.C. ApS etter en periode på 3 år.Se mere
31. januar 2022Endring i eierkretsenN.J.C. ApSNiels Jørgen Cramer registrert som reell eier av N.J.C. ApS.Se mere
31. januar 2022Endring i eierkretsenF.A. 102 ApSNiels Jørgen Cramer registrert som reell eier av F.A. 102 ApS.Se mere
14. desember 2015 · JydskeVestkysten VIPLego-arving køber 650 boligerKøbet er sket gennem ejendomskonsortiet Cosmo Ejendomme, som er etableret af selskaber, der er ejet af netop Casper Kirk Johansen og de to Aarhus-advokater Aage Tang-Andersen og Jesper Vedsø Krog Ejendommene stammer fra konkursboet efter den aarhusianske boligspekulant Niels Jørgen Cramer. Les artikkel
14. desember 2015 · Jyske Medier VejleLego-arving investerer stort i AarhusOvertagelsen sker fra konkursboet efter den århusianske boligspekulant Niels Jørgen Cramer, hvis imperium faldt tungt til jorden, da finanskrisen gjorde sit indtog tilbage i november 2008. Les artikkel