29. august 2001Jan Daugaard Pedersen blir med i ledelsenFINANCIERINGSAKTIESELSKABET AF 1.10.1993Jan Daugaard Pedersen erstatter Niels Kristian Kaack i ledelsen for FINANCIERINGSAKTIESELSKABET AF 1.10.1993 etter en periode på 3 år.Se mere
22. januar 2001Regnskap for 2000 offentligjortARKITEKTKONTORET VAMDRUP A/SARKITEKTKONTORET VAMDRUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Niels Kristian Kaack er medlem af ledelsen.Se mere
14. januar 2000Regnskap for 1999 offentligjortARKITEKTKONTORET VAMDRUP A/SARKITEKTKONTORET VAMDRUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september 1999. Niels Kristian Kaack er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 1999AdresseendringARKITEKTKONTORET VAMDRUP A/SARKITEKTKONTORET VAMDRUP A/S flytter til ny adresse i Vamdrup. Niels Kristian Kaack er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 1999Regnskap for 1998 offentligjortARKITEKTKONTORET VAMDRUP A/SARKITEKTKONTORET VAMDRUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Niels Kristian Kaack er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 1999Niels Kristian Kaack forlater ledelsenARKITEKTKONTORET AF 19.12.1991 ApSNiels Kristian Kaack forlater ledelsen for ARKITEKTKONTORET AF 19.12.1991 ApS etter en periode på 7 år.Se mere
2. oktober 1998Nytt navn: ARKITEKTKONTORET AF 19.12.1991 ApSARKITEKTKONTORET VAMDRUP ApSARKITEKTKONTORET VAMDRUP ApS skifter navn til ARKITEKTKONTORET AF 19.12.1991 ApS. Niels Kristian Kaack er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 1998Jyta Daugaard Popik forlater styretARKITEKTKONTORET VAMDRUP A/SJyta Daugaard Popik forlater styret for ARKITEKTKONTORET VAMDRUP A/S etter en periode på 17 år. Niels Kristian Kaack er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 1998Niels Kristian Kaack blir med i ledelsenARKITEKTKONTORET VAMDRUP A/SNiels Kristian Kaack erstatter David Charles Popik i ledelsen for ARKITEKTKONTORET VAMDRUP A/S etter en periode på 17 år.Se mere
18. desember 1992Anders Kristian Bjerregaard forlater ledelsenARKITEKTKONTORET VAMDRUP ApSAnders Kristian Bjerregaard forlater ledelsen for ARKITEKTKONTORET VAMDRUP ApS etter en periode på 12 måneder. Niels Kristian Kaack er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 1991StiftelseARKITEKTKONTORET VAMDRUP ApSARKITEKTKONTORET VAMDRUP ApS stiftes i 1991. Niels Kristian Kaack er medlem af ledelsen.Se mere