24. aprilUnderskudd på DKK 8.609 Kirkelund Og Møller Ejendomme ApSKirkelund Og Møller Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Møller er medlem af ledelsen.Se mere
23. februarOverskudd på DKK 2,0 mio.K/S HABRO-BURFORDK/S HABRO-BURFORD offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Møller er styreleder.Se mere
23. februarOverskudd på DKK 15.395 ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Møller er styreleder.Se mere
16. februar 2023Underskudd på DKK 1,8 mio.Kirkelund Og Møller Ejendomme ApSKirkelund Og Møller Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Møller er medlem af ledelsen.Se mere
2. februar 2023Overskudd på DKK 14.655 ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Møller er styreleder.Se mere
2. februar 2023Underskudd på DKK 1,9 mio.K/S HABRO-BURFORDK/S HABRO-BURFORD offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Møller er styreleder.Se mere
3. mars 2022Overskudd på DKK 13.971 ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Niels Møller er styreleder.Se mere
3. mars 2022Overskudd på DKK 2,4 mio.K/S HABRO-BURFORDK/S HABRO-BURFORD offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Niels Møller er styreleder.Se mere
31. januar 2022Overskudd på DKK 269.211 Kirkelund Og Møller Ejendomme ApSKirkelund Og Møller Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Niels Møller er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2021Overskudd på DKK 13.280 ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Niels Møller er styreleder.Se mere
10. februar 2021Underskudd på DKK 826.816 K/S HABRO-BURFORDK/S HABRO-BURFORD offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Niels Møller er styreleder.Se mere
15. januar 2021Overskudd på DKK 5.382 Kirkelund Og Møller Ejendomme ApSKirkelund Og Møller Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Niels Møller er medlem af ledelsen.Se mere
7. februar 2020Overskudd på DKK 4,1 mio.K/S HABRO-BURFORDK/S HABRO-BURFORD offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Niels Møller er styreleder.Se mere
7. februar 2020Overskudd på DKK 12.708 ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Niels Møller er styreleder.Se mere
6. februar 2020Underskudd på DKK 206.228 Kirkelund Og Møller Ejendomme ApSKirkelund Og Møller Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. oktober 2018 til 31. desember 2019. Niels Møller er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2019Overskudd på DKK 12.094 ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Niels Møller er styreleder.Se mere
22. mars 2019Overskudd på DKK 3,6 mio.K/S HABRO-BURFORDK/S HABRO-BURFORD offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Niels Møller er styreleder.Se mere
13. mars 2019Niels Møller blir med i styretApS HABRO KOMPLEMENTAR-25Niels Møller blir med i styret for ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25.Se mere
13. mars 2019Karsten Hoffmeyer blir med i styretK/S HABRO-BURFORDKarsten Hoffmeyer blir med i styret for K/S HABRO-BURFORD. Niels Møller er fortsatt styreleder.Se mere
19. desember 2018Niels Møller blir ny styrelederK/S HABRO-BURFORDNiels Møller erstatter Flemming Vahlgreen som styreleder hos K/S HABRO-BURFORD etter en periode på 13 år.Se mere