2. juliNye navn i styretTeam Red Performance Håndbold Elite ApS2 nye medlemmer blir med i styret for Team Red Performance Håndbold Elite ApS. Niels Ole Jensen er fortsatt styreleder.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 598.314 NIELS OLE JENSEN HOLDING ApSNIELS OLE JENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Ole Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 762.147 MALERFIRMAET 10KANTEN A/SMALERFIRMAET 10KANTEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Ole Jensen eier 80% av virksomheten.Se mere
20. juniNiels Ole Jensen blir med i styretMALERFIRMAET 10KANTEN A/SNiels Ole Jensen blir med i styret for MALERFIRMAET 10KANTEN A/S.Se mere
20. juniKenneth Petersen blir med i ledelsenMALERFIRMAET 10KANTEN A/SKenneth Petersen erstatter Niels Ole Jensen i ledelsen for MALERFIRMAET 10KANTEN A/S etter en periode på 23 år.Se mere
18. juniUnderskudd på DKK 27.336 EJENDOMSSELSKABET SMEDEBAKKEN ApSEJENDOMSSELSKABET SMEDEBAKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Ole Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juniOverskudd på DKK 154.633 10KANTEN EJENDOMME ApS10KANTEN EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Ole Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai · nordsjaelland-haandbold.dkUdskiftning i bestyrelsen efter ekstraordinær generalforsamlingDe har i stedet valgt at pege på Niels Ole Jensen som repræsentant. Les artikkel
31. maiNiels Ole Jensen blir med i styretNORDSJÆLLAND HÅNDBOLD A/SNiels Ole Jensen erstatter Nikolai Drifte i styret for NORDSJÆLLAND HÅNDBOLD A/S etter en periode på 6 måneder.Se mere
6. maiOverskudd på DKK 49.322 Sportscare Invest ApSSportscare Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Ole Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 209.117 EMN INVEST ApSEMN INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Ole Jensen eier 25% av virksomheten.Se mere
19. marsUnderskudd på DKK 496.908 EJENDOMSAKTIESELSKABET MØLLESTRÆDE9. HILLERØDEJENDOMSAKTIESELSKABET MØLLESTRÆDE9. HILLERØD offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Ole Jensen er styreleder.Se mere
2. marsUnderskudd på DKK 148.769 CNAL Invest ApSCNAL Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Ole Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. januarUnderskudd på DKK 516.710 TEAM RED PERFORMANCE ELITE ApSTEAM RED PERFORMANCE ELITE ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. januar 2022 til 30. juni 2023. Niels Ole Jensen er styreleder.Se mere
8. november 2023 · nordsjaelland-haandbold.dkNordsjælland Håndbold opruster med Team Red Performance i ejerkredsenHans Peter Dueholm, direktør i Nordsjælland Håndbold, 42504269 Niels Ole Jensen, formand i Team Red Performance, 25103460 Malene Norup Stolpe, Kommunikation Helsingør Håndbold info@helsingorhaandbold.dk Bliv Nordsjælland Håndbold Partner Vi mærker en stor interesse fra hele regionen, og vi er stolte af den store partner tilslutning. Les artikkel
7. november 2023StiftelseTeam Red Performance Håndbold Elite ApSTeam Red Performance Håndbold Elite ApS stiftes i bransjen andre sportsaktiviteter. Niels Ole Jensen er styreleder.Se mere
31. oktober 2023Jesper Enghave Fruergaard blir med i styretTEAM RED PERFORMANCE ELITE ApSJesper Enghave Fruergaard blir med i styret for TEAM RED PERFORMANCE ELITE ApS. Niels Ole Jensen er fortsatt styreleder.Se mere
19. september 2023Kenneth Nielsen blir med i styretSportscare Invest ApSKenneth Nielsen blir med i styret for Sportscare Invest ApS. Niels Ole Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. september 2023Endring i eierkretsenSportscare Invest ApSNiels Ole Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av Sportscare Invest ApS.Se mere
19. juni 2023Overskudd på DKK 870.498 NIELS OLE JENSEN HOLDING ApSNIELS OLE JENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Ole Jensen er medlem af ledelsen.Se mere