2. oktober 2023Underskudd på DKK 659.709 NORDOF HOLDING ApSNORDOF HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Niels-Otto Reinsch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2022Overskudd på DKK 204.258 NORDOF HOLDING ApSNORDOF HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Niels-Otto Reinsch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2022Endring i eierkretsenFodnor ApSNiels-Otto Reinsch Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Fodnor ApS.Se mere
4. oktober 2021Underskudd på DKK 18.102 Fodnor ApSFodnor ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Niels-Otto Reinsch Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
4. oktober 2021Overskudd på DKK 68.388 NORDOF HOLDING ApSNORDOF HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Niels-Otto Reinsch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2020Underskudd på DKK 36.768 Fodnor ApSFodnor ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Niels-Otto Reinsch Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
17. desember 2020Underskudd på DKK 975.704 NORDOF HOLDING ApSNORDOF HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Niels-Otto Reinsch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. oktober 2019Underskudd på DKK 77.323 Fodnor ApSFodnor ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Niels-Otto Reinsch Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
7. oktober 2019Overskudd på DKK 6.504 NORDOF HOLDING ApSNORDOF HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Niels-Otto Reinsch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2018Underskudd på DKK 164.296 Fodnor ApSFodnor ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Niels-Otto Reinsch Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
30. september 2018Underskudd på DKK 116.036 NORDOF HOLDING ApSNORDOF HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Niels-Otto Reinsch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. september 2018Niels-Otto Reinsch Nielsen forlater ledelsenFodnor ApSNiels-Otto Reinsch Nielsen forlater ledelsen for Fodnor ApS etter en periode på 16 år.Se mere
12. september 2018Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONFodnor ApSTidligere status: Normal. Niels-Otto Reinsch Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
2. mai 2018AdresseendringFodnor ApSFodnor ApS flytter fra Vemmelev til Allerød. Niels-Otto Reinsch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2018Nytt navn: Fodnor ApSOLE LARSENS EFTF. ApSOLE LARSENS EFTF. ApS skifter navn til Fodnor ApS. Niels-Otto Reinsch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2017Underskudd på DKK 78.164 OLE LARSENS EFTF. ApSOLE LARSENS EFTF. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Niels-Otto Reinsch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2017Overskudd på DKK 919.202 NORDOF HOLDING ApSNORDOF HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Niels-Otto Reinsch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2016Underskudd på DKK 566.037 NORDOF HOLDING ApSNORDOF HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 30. april. Niels-Otto Reinsch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2016Overskudd på DKK 110.621 OLE LARSENS EFTF. ApSOLE LARSENS EFTF. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 30. april. Niels-Otto Reinsch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2016AdresseendringNORDOF HOLDING ApSNORDOF HOLDING ApS flytter fra Korsør til Allerød. Niels-Otto Reinsch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere