15. desember 2004Niels Ove Thøgersen forlater styretANDELSKASSEN SYDVESTJYLLANDNiels Ove Thøgersen forlater styret for ANDELSKASSEN SYDVESTJYLLAND etter en periode på 10 år.Se mere
24. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortÅRRE OG OMEGNS ANDELSKASSEÅRRE OG OMEGNS ANDELSKASSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Niels Ove Thøgersen er medlem av styret.Se mere
3. november 2003Regnskap for 2002 offentligjortÅRRE OG OMEGNS ANDELSKASSEÅRRE OG OMEGNS ANDELSKASSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Niels Ove Thøgersen er medlem av styret.Se mere
2. august 2002Regnskap for 2001 offentligjortÅRRE OG OMEGNS ANDELSKASSEÅRRE OG OMEGNS ANDELSKASSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Niels Ove Thøgersen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortÅRRE OG OMEGNS ANDELSKASSEÅRRE OG OMEGNS ANDELSKASSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Niels Ove Thøgersen er medlem av styret.Se mere
1. februar 2001Niels Ove Biltoft blir med i ledelsenÅRRE OG OMEGNS ANDELSKASSENiels Ove Biltoft blir med i ledelsen for ÅRRE OG OMEGNS ANDELSKASSE. Niels Ove Thøgersen er medlem av styret.Se mere
11. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortÅRRE OG OMEGNS ANDELSKASSEÅRRE OG OMEGNS ANDELSKASSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Niels Ove Thøgersen er medlem av styret.Se mere
24. november 1999AdresseendringÅRRE OG OMEGNS ANDELSKASSEÅRRE OG OMEGNS ANDELSKASSE flytter til ny adresse i Årre. Niels Ove Thøgersen er medlem av styret.Se mere
16. oktober 1999StiftelseÅRRE OG OMEGNS ANDELSKASSEÅRRE OG OMEGNS ANDELSKASSE stiftes i bransjen banker, sparekasser og andelskasser. Niels Ove Thøgersen er medlem av styret.Se mere
10. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortANDELSKASSEN SYDVESTJYLLANDANDELSKASSEN SYDVESTJYLLAND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Niels Ove Thøgersen er medlem av styret.Se mere
30. mars 1999Nye navn i styretANDELSKASSEN SYDVESTJYLLAND2 nye medlemmer blir med i styret for ANDELSKASSEN SYDVESTJYLLAND. Niels Ove Thøgersen er fortsatt styremedlem.Se mere
20. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortANDELSKASSEN SYDVESTJYLLANDANDELSKASSEN SYDVESTJYLLAND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Niels Ove Thøgersen er medlem av styret.Se mere
23. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortANDELSKASSEN SYDVESTJYLLANDANDELSKASSEN SYDVESTJYLLAND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Niels Ove Thøgersen er medlem av styret.Se mere
6. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortANDELSKASSEN SYDVESTJYLLANDANDELSKASSEN SYDVESTJYLLAND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Niels Ove Thøgersen er medlem av styret.Se mere
10. april 1995Niels Ove Thøgersen blir med i styretANDELSKASSEN SYDVESTJYLLANDNiels Ove Thøgersen blir med i styret for ANDELSKASSEN SYDVESTJYLLAND.Se mere