30. augustOverskudd på DKK 561.085 PIGEN OG TROMPETEN ApSPIGEN OG TROMPETEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Niels Silkjær Bøgelund Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. augustOverskudd på DKK 639.523 HOLDINGSELSKABET AF 17/10 1990 ApSHOLDINGSELSKABET AF 17/10 1990 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Niels Silkjær Bøgelund Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. februarOverskudd på DKK 1,5 mio.JAG 911 S ApSJAG 911 S ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Silkjær Bøgelund Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. februarOverskudd på DKK 1,1 mio.JAG 911 RN ApSJAG 911 RN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Silkjær Bøgelund Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. februarUnderskudd på DKK 82.586 Club Wolf Aalborg ApSClub Wolf Aalborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Silkjær Bøgelund Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. februarOverskudd på DKK 2,1 mio.JAG HOLDING ApSJAG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Silkjær Bøgelund Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. februarEndring i eierkretsenBøgelund Tømrer- & Snedkerforretning ApSNiels Silkjær Bøgelund Madsen er ikke lenger registrert som reell eier av Bøgelund Tømrer- & Snedkerforretning ApS.Se mere
9. oktober 2023Niels Silkjær Bøgelund Madsen forlater ledelsenBøgelund Tømrer- & Snedkerforretning ApSNiels Silkjær Bøgelund Madsen forlater ledelsen for Bøgelund Tømrer- & Snedkerforretning ApS etter en periode på 3 år.Se mere
9. oktober 2023Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONBøgelund Tømrer- & Snedkerforretning ApSTidligere status: Normal. Niels Silkjær Bøgelund Madsen eier 50% av virksomheten.Se mere
7. september 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.PIGEN OG TROMPETEN ApSPIGEN OG TROMPETEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Niels Silkjær Bøgelund Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. september 2023Overskudd på DKK 1,3 mio.HOLDINGSELSKABET AF 17/10 1990 ApSHOLDINGSELSKABET AF 17/10 1990 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Niels Silkjær Bøgelund Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2023Overskudd på DKK 482.174 JAG 911 RN ApSJAG 911 RN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Silkjær Bøgelund Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2023Overskudd på DKK 2,3 mio.JAG HOLDING ApSJAG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Silkjær Bøgelund Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2023Overskudd på DKK 1,5 mio.JAG 911 S ApSJAG 911 S ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Silkjær Bøgelund Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2023Underskudd på DKK 167.818 Bøgelund Tømrer- & Snedkerforretning ApSBøgelund Tømrer- & Snedkerforretning ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Silkjær Bøgelund Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2023Overskudd på DKK 386.854 Club Wolf Aalborg ApSClub Wolf Aalborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Silkjær Bøgelund Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2022Overskudd på DKK 1,5 mio.PIGEN OG TROMPETEN ApSPIGEN OG TROMPETEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Niels Silkjær Bøgelund Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2022Overskudd på DKK 1,5 mio.HOLDINGSELSKABET AF 17/10 1990 ApSHOLDINGSELSKABET AF 17/10 1990 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Niels Silkjær Bøgelund Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 2022Overskudd på DKK 142.843 JAG 911 S ApSJAG 911 S ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Niels Silkjær Bøgelund Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 2022Underskudd på DKK 17.168 Club Wolf Aalborg ApSClub Wolf Aalborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Niels Silkjær Bøgelund Madsen er medlem af ledelsen.Se mere