1. februar 2002Niels Thormod Carlsen forlater styretBCM TRANSTECH ApSNiels Thormod Carlsen forlater styret for BCM TRANSTECH ApS etter en periode på 22 år.Se mere
1. januar 2002Endring i eierkretsenBCM TRANSTECH ApSMari-Ann Susanne Stenstrøm Christiansen registrert som reell eier av BCM TRANSTECH ApS. Niels Thormod Carlsen er medlem av styret.Se mere
3. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortBCM TRANSTECH ApSBCM TRANSTECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Niels Thormod Carlsen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortBCM TRANSTECH ApSBCM TRANSTECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Niels Thormod Carlsen er medlem av styret.Se mere
28. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortBCM TRANSTECH ApSBCM TRANSTECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Niels Thormod Carlsen er medlem av styret.Se mere
18. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortBCM TRANSTECH ApSBCM TRANSTECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Niels Thormod Carlsen er medlem av styret.Se mere
27. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortBCM TRANSTECH ApSBCM TRANSTECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Niels Thormod Carlsen er medlem av styret.Se mere
20. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortBCM TRANSTECH ApSBCM TRANSTECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Niels Thormod Carlsen er medlem av styret.Se mere
9. oktober 1992Nytt navn: BCM TRANSTECH ApSHIGH-FIRE ApSHIGH-FIRE ApS skifter navn til BCM TRANSTECH ApS. Niels Thormod Carlsen er medlem av styret.Se mere
8. oktober 1992Sigurd Christian Larsen forlater ledelsenHIGH-FIRE ApSSigurd Christian Larsen forlater ledelsen for HIGH-FIRE ApS etter en periode på 13 år. Niels Thormod Carlsen er medlem av styret.Se mere
30. april 1990Niels Thormod Carlsen forlater styretINFORMATIKK DANMARK A/SNiels Thormod Carlsen forlater styret for INFORMATIKK DANMARK A/S etter en periode på 4 år.Se mere
30. april 1990Niels Thormod Carlsen forlater styretPMS-KONSULENTERNE A/SNiels Thormod Carlsen forlater styret for PMS-KONSULENTERNE A/S etter en periode på 1 år.Se mere
30. april 1990Niels Thormod Carlsen forlater ledelsenINFORMATIKK DANMARK A/SNiels Thormod Carlsen forlater ledelsen for INFORMATIKK DANMARK A/S etter en periode på 4 år.Se mere
16. juni 1989Flere forlater styretINFORMATIKK DANMARK A/S2 medlemmer forlater styret for INFORMATIKK DANMARK A/S. Niels Thormod Carlsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 1989StiftelsePMS-KONSULENTERNE A/SPMS-KONSULENTERNE A/S stiftes i 1989. Niels Thormod Carlsen er medlem av styret.Se mere
25. mars 1988Flere forlater styretINFORMATIKK DANMARK A/S2 medlemmer forlater styret for INFORMATIKK DANMARK A/S. Niels Thormod Carlsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. mars 1988Bill Lundstrøm forlater ledelsenINFORMATIKK DANMARK A/SBill Lundstrøm forlater ledelsen for INFORMATIKK DANMARK A/S etter en periode på 2 år. Niels Thormod Carlsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 1985StiftelseINFORMATIKK DANMARK A/SINFORMATIKK DANMARK A/S stiftes i 1985. Niels Thormod Carlsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 1980StiftelseHIGH-FIRE ApSHIGH-FIRE ApS stiftes i bransjen fremstilling af industrimaskiner i øvrigt. Niels Thormod Carlsen er medlem av styret.Se mere