1. septemberEndring i eierkretsenSamson Gruppen Holding ApSNiels Thorup Madsen reduserer sitt reelle eierskap av Samson Gruppen Holding ApS.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 3,4 mio.SAMSON GRUPPEN A/SSAMSON GRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2023. Niels Thorup Madsen eier 27,5% av virksomheten.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 991.880 GroundFix Holding ApSGroundFix Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. juli 2022 til 31. desember 2023. Niels Thorup Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 748.425 Samson Gruppen Holding ApSSamson Gruppen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2023. Niels Thorup Madsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 5,6 mio.BAYO.S International ApSBAYO.S International ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2023. Niels Thorup Madsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 269.897 Samson Kabel ApSSamson Kabel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2023. Niels Thorup Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 24.951 Fundamentskrue ApSFundamentskrue ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2023. Niels Thorup Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 1,3 mio.QMINVEST ApSQMINVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2023. Niels Thorup Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniRegnskap for 2023 offentligjortEdberg & Thorup Holding ApSEdberg & Thorup Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 31. desember 2023. Niels Thorup Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 2,8 mio.BAYO.S Skruefundamenter ApSBAYO.S Skruefundamenter ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2023. Niels Thorup Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juniNye navn i styretGroundFix Holding ApS2 nye medlemmer blir med i styret for GroundFix Holding ApS. Niels Thorup Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juniNye navn i styretBAYO.S International ApS2 nye medlemmer blir med i styret for BAYO.S International ApS. Niels Thorup Madsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. juniNye navn i styretSamson Gruppen Holding ApS2 nye medlemmer blir med i styret for Samson Gruppen Holding ApS. Niels Thorup Madsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. juniNye navn i styretSAMSON GRUPPEN A/S2 nye medlemmer blir med i styret for SAMSON GRUPPEN A/S. Niels Thorup Madsen eier 27,5% av virksomheten.Se mere
25. aprilOverskudd på DKK 81.407 Pilar ApSPilar ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Thorup Madsen er styreleder.Se mere
1. januarNiels Thorup Madsen blir med i styretPilar ApSNiels Thorup Madsen blir med i styret for Pilar ApS.Se mere
1. januarNy bransje: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialerBAYO.S International ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Niels Thorup Madsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. desember 2023Endring i eierkretsenFundamentskrue ApSNiels Thorup Madsen er ikke lenger registrert som reell eier av Fundamentskrue ApS.Se mere
13. desember 2023Endring i eierkretsenBAYO.S Skruefundamenter ApSNiels Thorup Madsen er ikke lenger registrert som reell eier av BAYO.S Skruefundamenter ApS.Se mere
6. desember 2023Nytt navn: Edberg & Thorup Holding ApSQ-SERVICE HOLDING ApSQ-SERVICE HOLDING ApS skifter navn til Edberg & Thorup Holding ApS. Niels Thorup Madsen er medlem af ledelsen.Se mere