26. septemberStiftelsePeak Emulsions ApSPeak Emulsions ApS stiftes i bransjen anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Niels Ulrik Ottesen er styreleder.Se mere
3. septemberEndring i eierkretsenScandinavian Energy ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Scandinavian Energy ApS. Niels Ulrik Ottesen er styreleder.Se mere
29. augustKornelis van der Veer forlater styretScandinavian Energy ApSKornelis van der Veer forlater styret for Scandinavian Energy ApS etter en periode på 5 måneder. Niels Ulrik Ottesen er fortsatt styreleder.Se mere
15. juliEndring i eierkretsenINMOLD A/SKristian Hansen øker sitt reelle eierskap av INMOLD A/S. Niels Ulrik Ottesen er medlem av styret.Se mere
24. juniEndring i eierkretsenScandinavian Energy ApS2 nye personer registrert som reelle eier av Scandinavian Energy ApS. Niels Ulrik Ottesen er styreleder.Se mere
7. maiOverskudd på DKK 584.785 CEFO ApSCEFO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Ulrik Ottesen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. aprilStiftelseScandinavian Energy ApSScandinavian Energy ApS stiftes i bransjen anden teknisk rådgivning. Niels Ulrik Ottesen er styreleder.Se mere
14. mars · energy-supply.dkUgens rokader: Nyt fra Heliac, E.On og Kerteminde ForsyningKristoffer Emil Eriksen og Niels Ulrik Ottesen er indtrådt i bestyrelsen hos Heliac A/S i stedet for Birgitte Bjerregaard og Jan Severin Sølbæk. Les artikkel
2. marsOverskudd på DKK 1,5 mio.INMOLD A/SINMOLD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. august 2023. Niels Ulrik Ottesen er medlem av styret.Se mere
29. februarUnderskudd på DKK 34 mio.HELIAC A/SHELIAC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. august 2023. Niels Ulrik Ottesen er medlem av styret.Se mere
29. februarBirgitte Bjerregaard forlater styretINMOLD A/SBirgitte Bjerregaard forlater styret for INMOLD A/S etter en periode på 2 år. Niels Ulrik Ottesen er fortsatt styremedlem.Se mere
29. februarLars Wiggers Hyldgaard forlater ledelsenHELIAC A/SLars Wiggers Hyldgaard forlater ledelsen for HELIAC A/S etter en periode på 2 år. Niels Ulrik Ottesen er medlem av styret.Se mere
22. februarNiels Ulrik Ottesen blir med i styretHELIAC A/SNiels Ulrik Ottesen blir med i styret for HELIAC A/S.Se mere
2. februarUnderskudd på DKK 614.229 Decpt ApSDecpt ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. august 2022 til 31. august 2023. Niels Ulrik Ottesen er styreleder.Se mere
28. november 2023Underskudd på DKK 41.318 RAKETTEN ApSRAKETTEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Niels Ulrik Ottesen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2023Overskudd på DKK 6,5 mio.Amaz ApSAmaz ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Niels Ulrik Ottesen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2023Overskudd på DKK 2,0 mio.Teglbuen 10 ApSTeglbuen 10 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Niels Ulrik Ottesen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2023Endring i eierkretsenRAKETTEN ApSKristian Hansen øker sitt reelle eierskap av RAKETTEN ApS. Niels Ulrik Ottesen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2023Overskudd på DKK 103.634 CEFO ApSCEFO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Ulrik Ottesen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. mars 2023Lars Christian Christensen forlater styretINMOLD A/SLars Christian Christensen forlater styret for INMOLD A/S etter en periode på 10 måneder. Niels Ulrik Ottesen er fortsatt styremedlem.Se mere