16. augustBetina Guldhammer Vejby blir med i styretFARVECENTER NORD A/SBetina Guldhammer Vejby blir med i styret for FARVECENTER NORD A/S. Niels Vejby er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. aprilOverskudd på DKK 242.693 FARVECENTER NUUK ApSFARVECENTER NUUK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Vejby er medlem af ledelsen.Se mere
1. aprilAmalie Benedikte Rosing Kleemann forlater styretFARVECENTER NUUK ApSAmalie Benedikte Rosing Kleemann forlater styret for FARVECENTER NUUK ApS etter en periode på 5 år. Niels Vejby er medlem af ledelsen.Se mere
1. aprilNiels Vejby blir med i ledelsenFARVECENTER NUUK ApSNiels Vejby erstatter Amalie Benedikte Rosing Kleemann i ledelsen for FARVECENTER NUUK ApS etter en periode på 5 år.Se mere
1. aprilEndring i eierkretsenFARVECENTER NUUK ApSAmalie Benedikte Rosing Kleemann er ikke lenger registrert som reell eier av FARVECENTER NUUK ApS. Niels Vejby er medlem af ledelsen.Se mere
26. februarOverskudd på DKK 81.871 NIELS VEJBY HOLDING ApSNIELS VEJBY HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Vejby er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. februarOverskudd på DKK 26.190 FARVECENTER NORD A/SFARVECENTER NORD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Vejby er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. mars 2023Overskudd på DKK 127.170 FARVECENTER NUUK ApSFARVECENTER NUUK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Vejby eier 100% av virksomheten.Se mere
17. februar 2023Overskudd på DKK 582.725 NIELS VEJBY HOLDING ApSNIELS VEJBY HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Vejby er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. februar 2023Overskudd på DKK 540.713 FARVECENTER NORD A/SFARVECENTER NORD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Vejby er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. april 2022Overskudd på DKK 243.164 FARVECENTER NUUK ApSFARVECENTER NUUK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Niels Vejby eier 100% av virksomheten.Se mere
4. april 2022Overskudd på DKK 592.068 NIELS VEJBY HOLDING ApSNIELS VEJBY HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Niels Vejby er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. april 2022Overskudd på DKK 555.881 FARVECENTER NORD A/SFARVECENTER NORD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Niels Vejby er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. april 2021Overskudd på DKK 189.966 FARVECENTER NUUK ApSFARVECENTER NUUK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Niels Vejby eier 100% av virksomheten.Se mere
11. februar 2021Overskudd på DKK 913.415 FARVECENTER NORD A/SFARVECENTER NORD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Niels Vejby er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. februar 2021Overskudd på DKK 922.690 NIELS VEJBY HOLDING ApSNIELS VEJBY HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Niels Vejby er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. mars 2020Overskudd på DKK 255.763 FARVECENTER NUUK ApSFARVECENTER NUUK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Niels Vejby eier 100% av virksomheten.Se mere
16. februar 2020Overskudd på DKK 396.485 FARVECENTER NORD A/SFARVECENTER NORD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Niels Vejby er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. februar 2020Overskudd på DKK 411.739 NIELS VEJBY HOLDING ApSNIELS VEJBY HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Niels Vejby er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. september 2019Amalie Benedikte Rosing Kleemann blir med i ledelsenFARVECENTER NUUK ApSAmalie Benedikte Rosing Kleemann blir med i ledelsen for FARVECENTER NUUK ApS. Niels Vejby eier 100% av virksomheten.Se mere