23. aprilOverskudd på DKK 443.468 LUNDEBORG HAVN ApSLUNDEBORG HAVN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Ørskov Christensen er styreleder.Se mere
31. marsPeder Bernt Hovmand blir med i styretLUNDEBORG HAVN ApSPeder Bernt Hovmand erstatter Torsten Lundetoft Clausen i styret for LUNDEBORG HAVN ApS etter en periode på 15 år. Niels Ørskov Christensen er fortsatt styreleder.Se mere
31. marsBo Jonny Nielsen blir med i ledelsenLUNDEBORG HAVN ApSBo Jonny Nielsen erstatter Torsten Lundetoft Clausen i ledelsen for LUNDEBORG HAVN ApS etter en periode på 3 år. Niels Ørskov Christensen er styreleder.Se mere
22. januar · erhvervplus.dkSydfynsk frugtgigant med kæmpe underskud: Regningerne tårnede sig opOrskov Foods Mens Thomas Miguel Ragone er administrerende direktør i Orskov Foods, er Niels Ørskov Christensen medejer af virksomheden sammen med Anne Caroline Ørskov Ragone. Les artikkel
29. desember 2023Underskudd på DKK 6,3 mio.Rubenlund Holding ApSRubenlund Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Niels Ørskov Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2023Underskudd på DKK 22 mio.Orskov Foods A/SOrskov Foods A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Niels Ørskov Christensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
29. desember 2023Underskudd på DKK 19 mio.NØC HOLDING ApSNØC HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Niels Ørskov Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2023Underskudd på DKK 19 mio.Orskov Foods Holding ApSOrskov Foods Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Niels Ørskov Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2023Overskudd på DKK 3,4 mio.ØRSKOV EJENDOM A/SØRSKOV EJENDOM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Niels Ørskov Christensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
28. desember 2023Overskudd på DKK 459.848 Ådalens Frugtplantage ApSÅdalens Frugtplantage ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Niels Ørskov Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2023Underskudd på DKK 3,9 mio.ØRSKOVS FRUGTPLANTAGE ApSØRSKOVS FRUGTPLANTAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Niels Ørskov Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023Overskudd på DKK 575.324 TØC HOLDING ApSTØC HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Niels Ørskov Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2023 · fyens.dkUenighed i vandkanten: Lundeborg havn skal have ny havnefoged efter tre årNiels Ørskov Christensen er formand i Lundeborg Havn og efterkommer af fiskere i Lundeborg Havn - her er han dog fotograferet i en af Orskov Foods plantager, idet han er medejer af virksomheden. Les artikkel
2. mai 2023Overskudd på DKK 305.775 LUNDEBORG HAVN ApSLUNDEBORG HAVN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Ørskov Christensen er styreleder.Se mere
28. april 2023Palle Lyngbo Sørensen blir med i styretLUNDEBORG HAVN ApSPalle Lyngbo Sørensen erstatter Ib Rasmussen i styret for LUNDEBORG HAVN ApS etter en periode på 24 år. Niels Ørskov Christensen er fortsatt styreleder.Se mere
15. mars 2023Thomas Miguel Ragone blir adm. direktørOrskov Foods A/SThomas Miguel Ragone erstatter Henning Work Frederiksen som adm. direktør i Orskov Foods A/S. Niels Ørskov Christensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
15. mars 2023Thomas Miguel Ragone blir adm. direktørØRSKOV EJENDOM A/SThomas Miguel Ragone erstatter Henning Work Frederiksen som adm. direktør i ØRSKOV EJENDOM A/S. Niels Ørskov Christensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
9. februar 2023Niels Ørskov Christensen forlater ledelsenNØC Holding 2 ApSNiels Ørskov Christensen forlater ledelsen for NØC Holding 2 ApS etter en periode på 2 dager.Se mere
9. februar 2023Endring i eierkretsenNØC Holding 2 ApSNiels Ørskov Christensen er ikke lenger registrert som reell eier av NØC Holding 2 ApS.Se mere
9. februar 2023StiftelseRubenlund Holding ApSRubenlund Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Niels Ørskov Christensen er medlem af ledelsen.Se mere