4. septemberRune Lauterbach Hokken blir med i ledelsenStyrk Danmark ApSRune Lauterbach Hokken erstatter Steffen Fisker Sørensen i ledelsen for Styrk Danmark ApS etter en periode på 2 år. Niklas Meier Dinesen eier 33% av virksomheten.Se mere
4. septemberKarina Southorn forlater ledelsenBrick Road ApSKarina Southorn forlater ledelsen for Brick Road ApS etter en periode på 4 år. Niklas Meier Dinesen er medlem af ledelsen.Se mere
4. septemberRune Lauterbach Hokken blir med i ledelsenStyrk Aarhus ApSRune Lauterbach Hokken erstatter Steffen Fisker Sørensen i ledelsen for Styrk Aarhus ApS etter en periode på 7 år. Niklas Meier Dinesen eier 33% av virksomheten.Se mere
4. septemberRune Lauterbach Hokken blir med i ledelsenStyrk Randers ApSRune Lauterbach Hokken erstatter Steffen Fisker Sørensen i ledelsen for Styrk Randers ApS etter en periode på 2 år. Niklas Meier Dinesen eier 33% av virksomheten.Se mere
1. septemberEndring i eierkretsenStyrk Odense ApSNiklas Meier Dinesen registrert som reell eier av Styrk Odense ApS.Se mere
1. septemberEndring i eierkretsenStyrk Randers ApSNiklas Meier Dinesen registrert som reell eier av Styrk Randers ApS.Se mere
1. septemberEndring i eierkretsenStyrk Danmark ApSSteffen Fisker Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av Styrk Danmark ApS. Niklas Meier Dinesen eier fortsat 33% av virksomheten.Se mere
1. septemberEndring i eierkretsenStyrk Aarhus ApSNiklas Meier Dinesen registrert som reell eier av Styrk Aarhus ApS.Se mere
7. juliUnderskudd på DKK 9.067 Brick Road ApSBrick Road ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niklas Meier Dinesen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juliUnderskudd på DKK 62.755 Niklas Meier Training ApSNiklas Meier Training ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niklas Meier Dinesen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juliUnderskudd på DKK 17.508 Styrk Danmark ApSStyrk Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niklas Meier Dinesen eier 33% av virksomheten.Se mere
2. juliOverskudd på DKK 75.399 Styrk Odense ApSStyrk Odense ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. oktober 2022 til 31. desember 2023. Niklas Meier Dinesen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliEndring i eierkretsenBrick Road ApSNiklas Meier Dinesen øker sitt reelle eierskap av Brick Road ApS.Se mere
23. desember 2023 · voresbyodense.dkNye virksomheder i Odense i sidste månedThe Three Amigos ApS tilhører branchen Engroshandel med vin og spiritus og er ejet af Niklas Meier Dinesen, Martin Sørensen og Søren Pedersen. Les artikkel
10. november 2023StiftelseThe Three Amigos ApSThe Three Amigos ApS stiftes i bransjen engroshandel med vin og spiritus. Niklas Meier Dinesen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 98.773 Brick Road ApSBrick Road ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niklas Meier Dinesen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 200.789 Styrk Danmark ApSStyrk Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 27. september 2022 til 31. desember 2022. Niklas Meier Dinesen eier 33% av virksomheten.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 117.783 Niklas Meier Training ApSNiklas Meier Training ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niklas Meier Dinesen er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 2022StiftelseStyrk Odense ApSStyrk Odense ApS stiftes i bransjen undervisning inden for sport og fritid. Niklas Meier Dinesen er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2022StiftelseStyrk Danmark ApSStyrk Danmark ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Niklas Meier Dinesen eier 33% av virksomheten.Se mere