25. juliUnderskudd på DKK 420.555 Nego ApSNego ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nikolai Christian Scheel Gade er medlem af ledelsen.Se mere
1. februarEndring i eierkretsenEliasmindevej 51A ApSNikolai Christian Scheel Gade er ikke lenger registrert som reell eier av Eliasmindevej 51A ApS.Se mere
7. desember 2023Nikolai Christian Scheel Gade forlater ledelsenNordkystens Bilsalg ApSNikolai Christian Scheel Gade forlater ledelsen for Nordkystens Bilsalg ApS etter en periode på 2 år.Se mere
7. desember 2023Ny status UNDER KONKURSNordkystens Bilsalg ApSTidligere status: Normal. Nikolai Christian Scheel Gade eier 100% av virksomheten.Se mere
15. november 2023Nytt navn: Nordkystens Bilsalg ApSCoastCar ApSCoastCar ApS skifter navn til Nordkystens Bilsalg ApS. Nikolai Christian Scheel Gade er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2023Nikolai Christian Scheel Gade forlater styretCoastCar ApSNikolai Christian Scheel Gade forlater styret for CoastCar ApS etter en periode på 2 år.Se mere
20. oktober 2023Ny selskapsform AnpartsselskabCoastCar ApSCoastCar A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til CoastCar ApS. Nikolai Christian Scheel Gade er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2023 · Motor MagasinetNye i toppen hos Coastcar, Hjulfix og CA Auto FinanceCoastcar A/S Jonas Tinndahn Bøndergaard er udtrådt som bestyrelsesformand hos Coastcar A/S, og samtidig er Jesper Nikolai Gade indtrådt i bestyrelsen. Les artikkel
2. august 2023Overskudd på DKK 10.906 Nego ApSNego ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. august 2021 til 31. desember 2022. Nikolai Christian Scheel Gade er medlem af ledelsen.Se mere
2. august 2023Overskudd på DKK 18.136 CoastCar A/SCoastCar A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2021 til 31. desember 2022. Nikolai Christian Scheel Gade er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2023Jesper Nikolai Gade blir med i styretCoastCar A/SJesper Nikolai Gade erstatter Jonas Tinndahn Bøndergaard i styret for CoastCar A/S etter en periode på 2 år. Nikolai Christian Scheel Gade er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2022Underskudd på DKK 24.715 Eliasmindevej 51A ApSEliasmindevej 51A ApS offentliggjør regnskap for perioden 24. august 2021 til 30. september. Nikolai Christian Scheel Gade eier 35% av virksomheten.Se mere
15. november 2022AdresseendringNego ApSNego ApS flytter fra Allerød til Nivå. Nikolai Christian Scheel Gade er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2022AdresseendringCoastCar A/SCoastCar A/S flytter fra Allerød til Nivå. Nikolai Christian Scheel Gade er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2022Endring i eierkretsenEsrumvej 436 ApSNikolai Christian Scheel Gade er ikke lenger registrert som reell eier av Esrumvej 436 ApS.Se mere
1. januar 2022Endring i eierkretsenGade Ejendomme ApSNikolai Christian Scheel Gade er ikke lenger registrert som reell eier av Gade Ejendomme ApS.Se mere
20. desember 2021Nytt navn: CoastCar A/SCoastCar Allerød A/SCoastCar Allerød A/S skifter navn til CoastCar A/S. Nikolai Christian Scheel Gade er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2021StiftelseCoastCar Allerød A/SCoastCar Allerød A/S stiftes i bransjen engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser. Nikolai Christian Scheel Gade er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2021StiftelseNego ApSNego ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Nikolai Christian Scheel Gade er medlem af ledelsen.Se mere
24. august 2021Dennis Per Henriksen blir med i ledelsenEliasmindevej 51A ApSDennis Per Henriksen blir med i ledelsen for Eliasmindevej 51A ApS. Nikolai Christian Scheel Gade eier 35% av virksomheten.Se mere