4. juniNye navn i styretPHLIT ApS2 nye medlemmer blir med i styret for PHLIT ApS. Nikolaj Ager Hamann er fortsatt styremedlem.Se mere
24. maiUnderskudd på DKK 594 Ager Hamann ApSAger Hamann ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nikolaj Ager Hamann er medlem af ledelsen.Se mere
29. aprilUnderskudd på DKK 431.615 PHLIT ApSPHLIT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nikolaj Ager Hamann er medlem av styret.Se mere
1. februarPeter Larsen blir adm. direktørPHLIT ApSPeter Larsen blir adm. direktør i PHLIT ApS. Nikolaj Ager Hamann er medlem av styret.Se mere
31. januarThomas Meier Sørensen slutter som adm. direktørPHLIT ApSThomas Meier Sørensen slutter som adm. direktør i PHLIT ApS. Nikolaj Ager Hamann er medlem av styret.Se mere
1. august 2023Tomislav Dragicevic blir med i ledelsenPHLIT ApSTomislav Dragicevic blir med i ledelsen for PHLIT ApS. Nikolaj Ager Hamann er medlem av styret.Se mere
1. august 2023Thomas Meier Sørensen blir adm. direktørPHLIT ApSThomas Meier Sørensen blir adm. direktør i PHLIT ApS. Nikolaj Ager Hamann er medlem av styret.Se mere
5. juli 2023Underskudd på DKK 7.048 Ager Hamann ApSAger Hamann ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. mars 2022 til 31. desember 2022. Nikolaj Ager Hamann er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2023Nikolaj Ager Hamann blir med i styretPHLIT ApSNikolaj Ager Hamann blir med i styret for PHLIT ApS.Se mere
5. juli 2023Endring i eierkretsenPHLIT ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av PHLIT ApS. Nikolaj Ager Hamann er medlem av styret.Se mere
26. april 2022Endring i eierkretsenAger Hamann ApSNikolaj Ager Hamann øker sitt reelle eierskap av Ager Hamann ApS.Se mere
15. mars 2022StiftelseAger Hamann ApSAger Hamann ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Nikolaj Ager Hamann er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2021 · Lasso.dkØrsted nr. 1 2020 A/S' ejerkreds ændresLars Holm Lerke-Møller overtager Nikolaj Ager Hamanns rolle som formand for bestyrelsen i Ørsted GWS Avedøre Biogas A/S. ...Les artikkel
10. oktober 2019 · Energy Supply DKUgens rokader i bestyrelser og direktionerØrsted GWS Avedøre Biogas A/S Hanne Risbjerg Sørensen er indtrådt i direktionen hos Ørsted GWS Avedøre Biogas A/S i stedet for Lars Kronholm Christensen, der i stedet indtræder som bestyrelsesformand i stedet for Nikolaj Ager Hamann (kilde: Les artikkel
2. oktober 2019Lars Holm Lerke-Møller blir ny styrelederØrsted GWS Avedøre Biogas A/SLars Holm Lerke-Møller erstatter Nikolaj Ager Hamann som styreleder hos Ørsted GWS Avedøre Biogas A/S etter en periode på 10 måneder.Se mere
14. desember 2018 · Energy Supply DKUgens rokader i bestyrelser og direktionerØrsted GWS Avedøre Biogas A/S Nikolaj Ager Hamann"er indtrådt som bestyrelsesformand hos Ørsted GWS Avedøre Biogas A/S i stedet for Hannes Reuter (kilde: Les artikkel
6. desember 2018Nikolaj Ager Hamann blir ny styrelederØrsted GWS Avedøre Biogas A/SNikolaj Ager Hamann erstatter Hannes Reuter som styreleder hos Ørsted GWS Avedøre Biogas A/S etter en periode på 4 måneder.Se mere
29. november 2018Nikolaj Ager Hamann slutter som adm. direktørAger Hamann IVSNikolaj Ager Hamann slutter som adm. direktør i Ager Hamann IVS.Se mere
29. november 2018Nikolaj Ager Hamann forlater styretAger Hamann IVSNikolaj Ager Hamann forlater styret for Ager Hamann IVS etter en periode på 1 år.Se mere
4. august 2017Nikolaj Ager Hamann blir med i styretAger Hamann IVSNikolaj Ager Hamann blir med i styret for Ager Hamann IVS.Se mere