18. septemberAdresseendringRenSaft ApSRenSaft ApS flytter til ny adresse i Samsø. Nikolaj Landrok er medlem af ledelsen.Se mere
8. septemberRegin Dahl forlater ledelsenRenSaft ApSRegin Dahl forlater ledelsen for RenSaft ApS etter en periode på 3 år. Nikolaj Landrok er medlem af ledelsen.Se mere
8. septemberEndring i eierkretsenRenSaft ApSRegin Dahl er ikke lenger registrert som reell eier av RenSaft ApS. Nikolaj Landrok er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 37.582 RenSaft ApSRenSaft ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nikolaj Landrok er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 32.085 Pasta På ApSPasta På ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. juni 2023 til 31. desember 2023. Nikolaj Landrok er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 25.614 klejn agency ApSklejn agency ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. februar 2023 til 31. desember 2023. Nikolaj Landrok er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 57.699 EST. MMXXIII Holding ApSEST. MMXXIII Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. februar 2023 til 31. desember 2023. Nikolaj Landrok er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2023StiftelsePasta På ApSPasta På ApS stiftes i bransjen restauranter. Nikolaj Landrok er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2023Underskudd på DKK 159.332 RenSaft ApSRenSaft ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. desember 2021 til 31. desember 2022. Nikolaj Landrok er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2023StiftelseEST. MMXXIII Holding ApSEST. MMXXIII Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Nikolaj Landrok er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2023Stiftelseklejn agency ApSklejn agency ApS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Nikolaj Landrok er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2021StiftelseRenSaft ApSRenSaft ApS stiftes i bransjen engroshandel med vin og spiritus. Nikolaj Landrok er medlem af ledelsen.Se mere
12. august 2021Endring i eierkretsenSolsikker.nu I/SNikolaj Landrok er ikke lenger registrert som reell eier av Solsikker.nu I/S.Se mere
15. april 2021Endring i eierkretsenDraper's Choice I/SNikolaj Landrok er ikke lenger registrert som reell eier av Draper's Choice I/S.Se mere
28. september 2020Nikolaj Landrok forlater ledelsenVilde Druer ApSNikolaj Landrok forlater ledelsen for Vilde Druer ApS etter en periode på 2 år.Se mere
28. september 2020Nikolaj Landrok forlater ledelsenVilde Druer HOLDING ApSNikolaj Landrok forlater ledelsen for Vilde Druer HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
28. september 2020Endring i eierkretsenVilde Druer ApSNikolaj Landrok er ikke lenger registrert som reell eier av Vilde Druer ApS.Se mere
28. september 2020Endring i eierkretsenVilde Druer HOLDING ApSNikolaj Landrok er ikke lenger registrert som reell eier av Vilde Druer HOLDING ApS.Se mere
19. juni 2020Underskudd på DKK 62.597 Vilde Druer HOLDING ApSVilde Druer HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Nikolaj Landrok er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2020Underskudd på DKK 5.930 Vilde Druer ApSVilde Druer ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Nikolaj Landrok er medlem af ledelsen.Se mere