1. november 2023Endring i eierkretsenNikolaj Nis Nielsen Holding ApSNikolaj Nis Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Nikolaj Nis Nielsen Holding ApS.Se mere
18. oktober 2023Endring i eierkretsenNielsen og Ring ApSNikolaj Nis Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Nielsen og Ring ApS.Se mere
9. august 2023Lars Bo Nielsen blir med i ledelsenNikolaj Nis Nielsen Holding ApSLars Bo Nielsen erstatter Nikolaj Nis Nielsen i ledelsen for Nikolaj Nis Nielsen Holding ApS etter en periode på 1 år.Se mere
30. desember 2022Underskudd på DKK 500 Nikolaj Nis Nielsen Holding ApSNikolaj Nis Nielsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Nikolaj Nis Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2022Ny status NORMALNikolaj Nis Nielsen Holding ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Nikolaj Nis Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2022Nikolaj Nis Nielsen forlater ledelsenNielsen og Ring ApSNikolaj Nis Nielsen forlater ledelsen for Nielsen og Ring ApS etter en periode på 4 år.Se mere
24. mai 2022Ny status UNDER KONKURSNielsen og Ring ApSTidligere status: Normal. Nikolaj Nis Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
6. mai 2022Ny selskapsform AnpartsselskabNikolaj Nis Nielsen Holding ApSNikolaj Nis Nielsen Holding IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Nikolaj Nis Nielsen Holding ApS. Nikolaj Nis Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGNikolaj Nis Nielsen Holding IVSTidligere status: Under konkurs. Nikolaj Nis Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2022Ny status UNDER KONKURSNikolaj Nis Nielsen Holding IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Nikolaj Nis Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2022Nikolaj Nis Nielsen blir med i ledelsenNikolaj Nis Nielsen Holding IVSNikolaj Nis Nielsen blir med i ledelsen for Nikolaj Nis Nielsen Holding IVS.Se mere
26. januar 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGNikolaj Nis Nielsen Holding IVSTidligere status: Normal. Nikolaj Nis Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
23. desember 2021Underskudd på DKK 500 Nikolaj Nis Nielsen Holding IVSNikolaj Nis Nielsen Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Nikolaj Nis Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
18. juni 2021Underskudd på DKK 790.450 Nielsen og Ring ApSNielsen og Ring ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Nikolaj Nis Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2020Underskudd på DKK 500 Nikolaj Nis Nielsen Holding IVSNikolaj Nis Nielsen Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Nikolaj Nis Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
14. juli 2020Nikolaj Nis Nielsen forlater ledelsenAndersen & Würtz IVSNikolaj Nis Nielsen forlater ledelsen for Andersen & Würtz IVS etter en periode på 5 år.Se mere
30. mai 2020Overskudd på DKK 1,0 mio.Nielsen og Ring ApSNielsen og Ring ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. august 2018 til 31. desember 2019. Nikolaj Nis Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2020Endring i eierkretsenAndersen & Würtz IVSNikolaj Nis Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Andersen & Würtz IVS.Se mere
2. mars 2020Nytt navn: Andersen & Würtz IVSNielsen & Ring IVSNielsen & Ring IVS skifter navn til Andersen & Würtz IVS. Nikolaj Nis Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 2020Overskudd på DKK 0 Nikolaj Nis Nielsen Holding IVSNikolaj Nis Nielsen Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019. Nikolaj Nis Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere