26. januarStiftelseGyros Heroes RGC ApSGyros Heroes RGC ApS stiftes i bransjen restauranter. Nikoletta Monár er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2023Overskudd på DKK 774.927 Gyros Heroes ApSGyros Heroes ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Nikoletta Monár er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2023Underskudd på DKK 126.239 Holy Fish! ApSHoly Fish! ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Nikoletta Monár er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2023Overskudd på DKK 644.623 Nikki Holding ApSNikki Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Nikoletta Monár er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 2022 · Fyens.dkOverskud hos Gyros Heroes ApSSelskabet ledes af direktør Nikoletta Monár. Les artikkel
18. november 2022Overskudd på DKK 347.476 Nikki Holding ApSNikki Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Nikoletta Monár er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 2022Underskudd på DKK 139.803 Holy Fish! ApSHoly Fish! ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Nikoletta Monár er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 2022Overskudd på DKK 504.953 Gyros Heroes ApSGyros Heroes ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. september 2021 til 30. juni. Nikoletta Monár er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2021Underskudd på DKK 7.902 Nikki Holding ApSNikki Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Nikoletta Monár er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2021Underskudd på DKK 73.532 Holy Fish! ApSHoly Fish! ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Nikoletta Monár er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 2021StiftelseGyros Heroes ApSGyros Heroes ApS stiftes i bransjen restauranter. Nikoletta Monár er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2021AdresseendringHoly Fish! ApSHoly Fish! ApS flytter fra Odense V til Odense C. Nikoletta Monár er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2020AdresseendringNikki Holding ApSNikki Holding ApS flytter fra Odense V til Odense C. Nikoletta Monár er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2020Underskudd på DKK 92.046 Nikki Holding ApSNikki Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. juni. Nikoletta Monár er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2020Underskudd på DKK 18.322 Holy Fish! ApSHoly Fish! ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. oktober 2019 til 30. juni. Nikoletta Monár er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2020Endring i eierkretsenHoly Fish! ApSNikoletta Monár øker sitt reelle eierskap av Holy Fish! ApS.Se mere
12. november 2019Endring i eierkretsenHoly Fish! ApSNikoletta Monár reduserer sitt reelle eierskap av Holy Fish! ApS.Se mere
7. oktober 2019StiftelseHoly Fish! ApSHoly Fish! ApS stiftes i bransjen restauranter. Nikoletta Monár er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2019StiftelseNikki Holding ApSNikki Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Nikoletta Monár er medlem af ledelsen.Se mere