NETWORK SERVICE FOR TRUELINKED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Nils Göran Lennart Andersson er medlem av styret.
Erik Balck Sørensen forlater styret for NETWORK SERVICE FOR TRUELINKED ApS etter en periode på 10 måneder. Nils Göran Lennart Andersson er fortsatt styremedlem.
NETWORK SERVICE FOR TRUELINKED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Nils Göran Lennart Andersson er medlem av styret.
Erik Balck Sørensen erstatter Jakob Fuhr Hansen i styret for NETWORK SERVICE FOR TRUELINKED ApS etter en periode på 2 år. Nils Göran Lennart Andersson er fortsatt styremedlem.
NETWORK SERVICE FOR TRUELINKED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Nils Göran Lennart Andersson er medlem av styret.