17. maiNils Lykke Rasmussen forlater styretICM A/SNils Lykke Rasmussen forlater styret for ICM A/S etter en periode på 7 år.Se mere
24. aprilOverskudd på DKK 28 mio.ICM A/SICM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nils Lykke Rasmussen er medlem av styret.Se mere
11. januarOverskudd på DKK 3,1 mio.NLR HOLDING ApSNLR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nils Lykke Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2023Jan Selchau forlater ledelsenICM A/SJan Selchau forlater ledelsen for ICM A/S etter en periode på 27 år. Nils Lykke Rasmussen er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2023Lene Iversen blir adm. direktørICM A/SLene Iversen blir adm. direktør i ICM A/S. Nils Lykke Rasmussen er medlem av styret.Se mere
23. juni 2023Underskudd på DKK 4,5 mio.NLR HOLDING ApSNLR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Nils Lykke Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2023Overskudd på DKK 22 mio.ICM A/SICM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Nils Lykke Rasmussen er medlem av styret.Se mere
5. juli 2022Overskudd på DKK 160.169 ICM A/SICM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Nils Lykke Rasmussen er medlem av styret.Se mere
3. februar 2022Overskudd på DKK 2,0 mio.NLR HOLDING ApSNLR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Nils Lykke Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2021Overskudd på DKK 23 mio.ICM A/SICM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Nils Lykke Rasmussen er medlem av styret.Se mere
11. februar 2021Overskudd på DKK 4,4 mio.NLR HOLDING ApSNLR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Nils Lykke Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2020Erstatning i styretICM A/S6 endringer i styret for ICM A/S. Nils Lykke Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. oktober 2020Endring i eierkretsenICM A/SJan Selchau er ikke lenger registrert som reell eier av ICM A/S. Nils Lykke Rasmussen er medlem av styret.Se mere
3. mars 2020Overskudd på DKK 12 mio.ICM A/SICM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Nils Lykke Rasmussen er medlem av styret.Se mere
3. februar 2020Overskudd på DKK 1,3 mio.NLR HOLDING ApSNLR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Nils Lykke Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2019Endring i eierkretsenICM A/SJan Selchau øker sitt reelle eierskap av ICM A/S. Nils Lykke Rasmussen er medlem av styret.Se mere
13. mars 2019Overskudd på DKK 1,1 mio.ICM A/SICM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Nils Lykke Rasmussen er medlem av styret.Se mere
13. februar 2019Overskudd på DKK 41.383 NLR HOLDING ApSNLR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Nils Lykke Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2018Endring i eierkretsenICM A/SJan Selchau reduserer sitt reelle eierskap av ICM A/S. Nils Lykke Rasmussen er medlem av styret.Se mere
28. juni 2018AdresseendringICM A/SICM A/S flytter til ny adresse i Hørsholm. Nils Lykke Rasmussen er medlem av styret.Se mere