22. februar 2008Nils-Petter Bjørnstad forlater styretElgiganten A/SNils-Petter Bjørnstad forlater styret for Elgiganten A/S etter en periode på 3 år.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Detailhandel med elektriske husholdningsapparaterElgiganten A/STidligere bransje: Detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner og -apparater. Nils-Petter Bjørnstad er medlem av styret.Se mere
17. oktober 2007Regnskap for 2007 offentligjortElgiganten A/SElgiganten A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2006 til 30. april. Nils-Petter Bjørnstad er medlem av styret.Se mere
12. desember 2006Stig Helge Myklebust blir med i ledelsenElgiganten A/SStig Helge Myklebust blir med i ledelsen for Elgiganten A/S. Nils-Petter Bjørnstad er medlem av styret.Se mere
9. oktober 2006Regnskap for 2006 offentligjortElgiganten A/SElgiganten A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2005 til 30. april. Nils-Petter Bjørnstad er medlem av styret.Se mere
14. oktober 2005Regnskap for 2005 offentligjortElgiganten A/SElgiganten A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2004 til 30. april. Nils-Petter Bjørnstad er medlem av styret.Se mere
5. april 2005Nils-Petter Bjørnstad blir med i styretElgiganten A/SNils-Petter Bjørnstad blir med i styret for Elgiganten A/S.Se mere
5. april 2005Jan Hammarlund forlater ledelsenElgiganten A/SJan Hammarlund forlater ledelsen for Elgiganten A/S etter en periode på 6 år. Nils-Petter Bjørnstad er medlem av styret.Se mere