9. september 2003Nina Bruun forlater styretRMS GRAFISK A/SNina Bruun forlater styret for RMS GRAFISK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
17. juni 2002Ny status UNDER KONKURSRMS GRAFISK A/STidligere status: Normal. Nina Bruun er medlem av styret.Se mere
31. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortRMS GRAFISK A/SRMS GRAFISK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Nina Bruun er medlem av styret.Se mere
24. august 2000Regnskap for 2000 offentligjortRMS GRAFISK A/SRMS GRAFISK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Nina Bruun er medlem av styret.Se mere
23. august 2000Nina Bruun blir med i styretRMS GRAFISK A/SNina Bruun blir med i styret for RMS GRAFISK A/S.Se mere
23. august 2000Ny selskapsform AktieselskabRMS GRAFISK A/SRMS GRAFISK ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til RMS GRAFISK A/S. Nina Bruun er medlem av styret.Se mere