9. juliUnderskudd på DKK 1,0 mio.Petat Finans A/SPetat Finans A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nina Clemmensen er medlem av styret.Se mere
8. juliUnderskudd på DKK 12.076 KUNDEKLUBSKOMPAGNIET ApSKUNDEKLUBSKOMPAGNIET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nina Clemmensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2023AdresseendringKUNDEKLUBSKOMPAGNIET ApSKUNDEKLUBSKOMPAGNIET ApS flytter fra Risskov til Hornslet. Nina Clemmensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2023AdresseendringPetat Finans A/SPetat Finans A/S flytter til ny adresse i Hornslet. Nina Clemmensen er medlem av styret.Se mere
4. august 2023AdresseendringPetat Finans A/SPetat Finans A/S flytter fra Risskov til Hornslet. Nina Clemmensen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2023Overskudd på DKK 574.751 Petat Finans A/SPetat Finans A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Nina Clemmensen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2023Underskudd på DKK 3.541 KUNDEKLUBSKOMPAGNIET ApSKUNDEKLUBSKOMPAGNIET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Nina Clemmensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 2022David Thirup Schouenborg blir med i ledelsenPetat Finans A/SDavid Thirup Schouenborg erstatter Jesper Juul i ledelsen for Petat Finans A/S etter en periode på 6 år. Nina Clemmensen er medlem av styret.Se mere
21. juli 2022Overskudd på DKK 5.810 KUNDEKLUBSKOMPAGNIET ApSKUNDEKLUBSKOMPAGNIET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Nina Clemmensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juli 2022Underskudd på DKK 300.248 Petat Finans A/SPetat Finans A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Nina Clemmensen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2022Nina Clemmensen forlater styretJuul Schouenborg Advokatfirma ApSNina Clemmensen forlater styret for Juul Schouenborg Advokatfirma ApS etter en periode på 2 år.Se mere
19. mai 2022Jesper Juul blir med i styretJuul Schouenborg Advokatfirma P/SJesper Juul blir med i styret for Juul Schouenborg Advokatfirma P/S. Nina Clemmensen er fortsatt nestleder i styret.Se mere
14. januar 2022AdresseendringPetat Finans A/SPetat Finans A/S flytter til ny adresse i Risskov. Nina Clemmensen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2022Endring i eierkretsenPetat Finans A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av Petat Finans A/S. Nina Clemmensen er medlem av styret.Se mere
13. juli 2021Underskudd på DKK 6.000 Juul Schouenborg Advokatfirma P/SJuul Schouenborg Advokatfirma P/S offentliggjør regnskap for perioden 5. juni 2020 til 31. desember 2020. Nina Clemmensen er nestleder i styret.Se mere
12. juli 2021Overskudd på DKK 337.918 Petat Finans A/SPetat Finans A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Nina Clemmensen er medlem av styret.Se mere
17. juni 2021Underskudd på DKK 40.994 KUNDEKLUBSKOMPAGNIET ApSKUNDEKLUBSKOMPAGNIET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Nina Clemmensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 2021AdresseendringKUNDEKLUBSKOMPAGNIET ApSKUNDEKLUBSKOMPAGNIET ApS flytter fra Hadsten til Risskov. Nina Clemmensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. februar 2021Laura Julie Jensen forlater styretJuul Schouenborg Advokatfirma P/SLaura Julie Jensen forlater styret for Juul Schouenborg Advokatfirma P/S etter en periode på 9 måneder. Nina Clemmensen er fortsatt nestleder i styret.Se mere
7. januar 2021AdresseendringPetat Finans A/SPetat Finans A/S flytter fra Rønde til Risskov. Nina Clemmensen er medlem av styret.Se mere