3. juniOverskudd på DKK 301.229 Olina 11 ApSOlina 11 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nina Larissa Bassett er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniAdresseendringOlina 11 ApSOlina 11 ApS flytter til ny adresse i København K. Nina Larissa Bassett er medlem af ledelsen.Se mere
19. aprilEndring i eierkretsen23K ApSNina Larissa Bassett er ikke lenger registrert som reell eier av 23K ApS.Se mere
11. juli 2023Overskudd på DKK 114.328 Olina 11 ApSOlina 11 ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. juni 2022 til 31. desember 2022. Nina Larissa Bassett er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2023Nina Larissa Bassett blir med i ledelsenOlina 11 ApSNina Larissa Bassett erstatter Oliver Kilian i ledelsen for Olina 11 ApS etter en periode på 6 måneder.Se mere
28. juni 2022Endring i eierkretsenHAY4YOU ApSNina Larissa Bassett er ikke lenger registrert som reell eier av HAY4YOU ApS.Se mere
28. juni 2022StiftelseOlina 11 ApSOlina 11 ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Nina Larissa Bassett eier 20% av virksomheten.Se mere
27. april 2022Underskudd på DKK 165.156 HAY4YOU ApSHAY4YOU ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Nina Larissa Bassett eier 20% av virksomheten.Se mere
8. februar 2022AdresseendringHAY4YOU ApSHAY4YOU ApS flytter til ny adresse i København K. Nina Larissa Bassett eier 20% av virksomheten.Se mere
17. januar 2022Ny status UNDER KONKURS23K ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Nina Larissa Bassett eier 20% av virksomheten.Se mere
5. oktober 2021Ny status UNDER TVANGSOPLØSNING23K ApSTidligere status: Normal. Nina Larissa Bassett eier 20% av virksomheten.Se mere
1. september 2021Nina Larissa Bassett forlater ledelsen23K ApSNina Larissa Bassett forlater ledelsen for 23K ApS etter en periode på 4 år.Se mere
17. august 2021AdresseendringHAY4YOU ApSHAY4YOU ApS flytter til ny adresse i København K. Nina Larissa Bassett eier 20% av virksomheten.Se mere
30. juni 2021Underskudd på DKK 65.406 23K ApS23K ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Nina Larissa Bassett er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2021Overskudd på DKK 154.229 HAY4YOU ApSHAY4YOU ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Nina Larissa Bassett eier 20% av virksomheten.Se mere
28. januar 2021AdresseendringHAY4YOU ApSHAY4YOU ApS flytter til ny adresse i København K. Nina Larissa Bassett eier 20% av virksomheten.Se mere
19. juli 2020Underskudd på DKK 28.541 HAY4YOU ApSHAY4YOU ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Nina Larissa Bassett eier 20% av virksomheten.Se mere
19. juli 2020Overskudd på DKK 85.594 23K ApS23K ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Nina Larissa Bassett er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2019Underskudd på DKK 165.914 23K ApS23K ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2017 til 31. desember 2018. Nina Larissa Bassett er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2019Overskudd på DKK 311.668 HAY4YOU ApSHAY4YOU ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Nina Larissa Bassett eier 20% av virksomheten.Se mere