28. oktober 2023Underskudd på DKK 563.854 NCV INVEST ApSNCV INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Ninna Christine Verland er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. oktober 2023Underskudd på DKK 184.630 Farum Dyreklinik ApSFarum Dyreklinik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Ninna Christine Verland er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2023AdresseendringFarum Dyreklinik ApSFarum Dyreklinik ApS flytter til ny adresse i Farum. Ninna Christine Verland er medlem af ledelsen.Se mere
19. oktober 2023AdresseendringFarum Hundehus ApSFarum Hundehus ApS flytter til ny adresse i Farum. Ninna Christine Verland eier 60% av virksomheten.Se mere
11. oktober 2023Ninna Christine Verland forlater ledelsenFarum Dyreklinik I/SNinna Christine Verland forlater ledelsen for Farum Dyreklinik I/S etter en periode på 3 år.Se mere
11. oktober 2023Endring i eierkretsenFarum Dyreklinik I/SNinna Christine Verland er ikke lenger registrert som reell eier av Farum Dyreklinik I/S.Se mere
9. oktober 2023Nytt navn: Farum Dyreklinik ApSVetVerland ApSVetVerland ApS skifter navn til Farum Dyreklinik ApS. Ninna Christine Verland er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2023Overskudd på DKK 21.452 Farum Dyreklinik I/SFarum Dyreklinik I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Ninna Christine Verland er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2023StiftelseFarum Hundehus ApSFarum Hundehus ApS stiftes i bransjen andre personlige serviceydelser i.a.n. Ninna Christine Verland eier 60% av virksomheten.Se mere
1. mai 2023Endring i eierkretsenFarum Dyreklinik I/S2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av Farum Dyreklinik I/S. Ninna Christine Verland er medlem af ledelsen.Se mere
21. oktober 2022Overskudd på DKK 580.183 NCV INVEST ApSNCV INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Ninna Christine Verland er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. oktober 2022Overskudd på DKK 423.423 VetVerland ApSVetVerland ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Ninna Christine Verland er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2022Overskudd på DKK 906.197 Farum Dyreklinik I/SFarum Dyreklinik I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Ninna Christine Verland er medlem af ledelsen.Se mere
2. februar 2022AdresseendringNCV INVEST ApSNCV INVEST ApS flytter til ny adresse i Farum. Ninna Christine Verland er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. februar 2022AdresseendringVetVerland ApSVetVerland ApS flytter til ny adresse i Farum. Ninna Christine Verland er medlem af ledelsen.Se mere
14. oktober 2021Underskudd på DKK 208.102 Farum Dyreklinik I/SFarum Dyreklinik I/S offentliggjør regnskap for perioden 18. desember 2020 til 30. april. Ninna Christine Verland er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2021Underskudd på DKK 115.592 VetVerland ApSVetVerland ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Ninna Christine Verland er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2021Overskudd på DKK 351.151 NCV INVEST ApSNCV INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Ninna Christine Verland er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. juli 2021AdresseendringFarum Dyreklinik I/SFarum Dyreklinik I/S flytter til ny adresse i Farum. Ninna Christine Verland er medlem af ledelsen.Se mere
28. juli 2021AdresseendringVetVerland ApSVetVerland ApS flytter til ny adresse i Farum. Ninna Christine Verland er medlem af ledelsen.Se mere