31. desember 2018Endring i eierkretsenNP BUS HOLDING ApSNinna Greve Petersen er ikke lenger registrert som reell eier av NP BUS HOLDING ApS.Se mere
1. juni 2018Overskudd på DKK 4,4 mio.NP BUS HOLDING ApSNP BUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Ninna Greve Petersen eier 60% av virksomheten.Se mere
28. februar 2018Ninna Greve Petersen forlater ledelsenNP BUS HOLDING ApSNinna Greve Petersen forlater ledelsen for NP BUS HOLDING ApS etter en periode på 11 år.Se mere
12. januar 2018Peter Greve blir med i ledelsenNP BUS HOLDING ApSPeter Greve blir med i ledelsen for NP BUS HOLDING ApS. Ninna Greve Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2017Overskudd på DKK 4,1 mio.NP BUS HOLDING ApSNP BUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Ninna Greve Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2016Overskudd på DKK 4,2 mio.NP BUS HOLDING ApSNP BUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Ninna Greve Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2016Ninna Greve Petersen forlater styretDE BLAA OMNIBUSSER A/SNinna Greve Petersen forlater styret for DE BLAA OMNIBUSSER A/S etter en periode på 61 år.Se mere
10. mars 2016Ninna Greve Petersen forlater styretDBO BUSSER HOLDING A/SNinna Greve Petersen forlater styret for DBO BUSSER HOLDING A/S etter en periode på 9 år.Se mere
22. mars 2015Overskudd på DKK 14 mio.DBO BUSSER HOLDING A/SDBO BUSSER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Ninna Greve Petersen er medlem av styret.Se mere
22. mars 2015Overskudd på DKK 3,0 mio.NP BUS HOLDING ApSNP BUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Ninna Greve Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2015Overskudd på DKK 13 mio.DE BLAA OMNIBUSSER A/SDE BLAA OMNIBUSSER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Ninna Greve Petersen er medlem av styret.Se mere
18. mars 2015Kurt Lund blir med i styretDE BLAA OMNIBUSSER A/SKurt Lund blir med i styret for DE BLAA OMNIBUSSER A/S. Ninna Greve Petersen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. mars 2015Kurt Lund blir med i styretDBO BUSSER HOLDING A/SKurt Lund blir med i styret for DBO BUSSER HOLDING A/S. Ninna Greve Petersen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. mai 2014Poul Villy Jørgensen forlater ledelsenDE BLAA OMNIBUSSER A/SPoul Villy Jørgensen forlater ledelsen for DE BLAA OMNIBUSSER A/S etter en periode på 59 år. Ninna Greve Petersen er medlem av styret.Se mere
1. mai 2014Lars Bender blir med i ledelsenDBO BUSSER HOLDING A/SLars Bender erstatter Poul Villy Jørgensen i ledelsen for DBO BUSSER HOLDING A/S etter en periode på 7 år. Ninna Greve Petersen er medlem av styret.Se mere
1. mars 2014Overskudd på DKK 20 mio.DBO BUSSER HOLDING A/SDBO BUSSER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Ninna Greve Petersen er medlem av styret.Se mere
26. februar 2014Overskudd på DKK 4,1 mio.NP BUS HOLDING ApSNP BUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Ninna Greve Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. februar 2014Overskudd på DKK 19 mio.DE BLAA OMNIBUSSER A/SDE BLAA OMNIBUSSER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Ninna Greve Petersen er medlem av styret.Se mere
4. mars 2013Overskudd på DKK 3,7 mio.NP BUS HOLDING ApSNP BUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Ninna Greve Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. februar 2013Regnskap for 2012 offentligjortDBO BUSSER HOLDING A/SDBO BUSSER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Ninna Greve Petersen er medlem av styret.Se mere