15. april 2018Ninna Jensen forlater styretLYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/SNinna Jensen forlater styret for LYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/S etter en periode på 10 år.Se mere
11. september 2017Overskudd på DKK 2,3 mio.LYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/SLYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Ninna Jensen er medlem av styret.Se mere
6. september 2016AdresseendringLYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/SLYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/S flytter til ny adresse i Rødding. Ninna Jensen er medlem av styret.Se mere
2. september 2016Overskudd på DKK 115.251 LYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/SLYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Ninna Jensen er medlem av styret.Se mere
31. august 2015Overskudd på DKK 1,4 mio.LYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/SLYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Ninna Jensen er medlem av styret.Se mere
12. august 2014Overskudd på DKK 2,6 mio.LYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/SLYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Ninna Jensen er medlem av styret.Se mere
14. august 2013Overskudd på DKK 962.913 LYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/SLYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Ninna Jensen er medlem av styret.Se mere
15. juli 2013Lydia Jensen forlater styretLYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/SLydia Jensen forlater styret for LYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/S etter en periode på 17 år. Ninna Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. juli 2013Endring i eierkretsenLYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/SKarl Aage Jensen registrert som reell eier av LYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/S. Ninna Jensen er medlem av styret.Se mere
18. november 2012Overskudd på DKK 178.071 LYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/SLYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Ninna Jensen er medlem av styret.Se mere
29. november 2011Regnskap for 2011 offentligjortLYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/SLYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Ninna Jensen er medlem av styret.Se mere
5. oktober 2010Regnskap for 2010 offentligjortLYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/SLYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Ninna Jensen er medlem av styret.Se mere
14. august 2009Regnskap for 2009 offentligjortLYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/SLYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Ninna Jensen er medlem av styret.Se mere
17. september 2008Regnskap for 2008 offentligjortLYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/SLYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Ninna Jensen er medlem av styret.Se mere
12. august 2008Ninna Jensen blir med i styretLYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/SNinna Jensen blir med i styret for LYDIA OG KARL AAGE JENSEN HOLDING A/S.Se mere