26. januar 2016Nis-Olaf Jepsen slutter som adm. direktørSJ INVEST & MANAGEMENT ApSNis-Olaf Jepsen slutter som adm. direktør i SJ INVEST & MANAGEMENT ApS.Se mere
9. oktober 2015Nis-Olaf Jepsen forlater ledelsenPEPESA-HOLDING ApSNis-Olaf Jepsen forlater ledelsen for PEPESA-HOLDING ApS etter en periode på 7 år.Se mere
11. februar 2015Overskudd på DKK 0 SJ INVEST & MANAGEMENT ApSSJ INVEST & MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014. Nis-Olaf Jepsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. mars 2014Overskudd på DKK 0 PEPESA-HOLDING ApSPEPESA-HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Nis-Olaf Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. desember 2013Overskudd på DKK 0 SJ INVEST & MANAGEMENT ApSSJ INVEST & MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Nis-Olaf Jepsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mars 2013Overskudd på DKK 12 mio.PEPESA-HOLDING ApSPEPESA-HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012. Nis-Olaf Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2012Underskudd på DKK 59.733 SJ INVEST & MANAGEMENT ApSSJ INVEST & MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Nis-Olaf Jepsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortPEPESA-HOLDING ApSPEPESA-HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Nis-Olaf Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortSJ INVEST & MANAGEMENT ApSSJ INVEST & MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Nis-Olaf Jepsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortPEPESA-HOLDING ApSPEPESA-HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Nis-Olaf Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. januar 2011Regnskap for 2010 offentligjortSJ INVEST & MANAGEMENT ApSSJ INVEST & MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni 2010. Nis-Olaf Jepsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortPEPESA-HOLDING ApSPEPESA-HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Nis-Olaf Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortSJ INVEST & MANAGEMENT ApSSJ INVEST & MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 27. mai 2008 til 30. juni. Nis-Olaf Jepsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortPEPESA-HOLDING ApSPEPESA-HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2007 til 30. september 2008. Nis-Olaf Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. august 2008Nis-Olaf Jepsen blir med i ledelsenPEPESA-HOLDING ApSNis-Olaf Jepsen blir med i ledelsen for PEPESA-HOLDING ApS.Se mere
27. mai 2008StiftelseSJ INVEST & MANAGEMENT ApSSJ INVEST & MANAGEMENT ApS stiftes i bransjen uoplyst. Nis-Olaf Jepsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. april 2007Nis-Olaf Jepsen forlater ledelsenSJ MANAGEMENT ApSNis-Olaf Jepsen forlater ledelsen for SJ MANAGEMENT ApS etter en periode på 5 år.Se mere
13. februar 2007Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSJ MANAGEMENT ApSTidligere status: Normal. Nis-Olaf Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2006Regnskap for 2005 offentligjortSJ MANAGEMENT ApSSJ MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005. Nis-Olaf Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2005Regnskap for 2004 offentligjortSJ MANAGEMENT ApSSJ MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni 2004. Nis-Olaf Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere