20. november 1997Pelle Per von Hausen Sadolin blir med i styretKALINKA TRADE A/SPelle Per von Hausen Sadolin erstatter Nonna Tsarkova i styret for KALINKA TRADE A/S etter en periode på 4 år.Se mere
4. august 1997Regnskap for 1996 offentligjortKALINKA TRADE A/SKALINKA TRADE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Nonna Tsarkova er medlem av styret.Se mere
23. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortKALINKA TRADE A/SKALINKA TRADE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Nonna Tsarkova er medlem av styret.Se mere
12. januar 1995Nytt navn: KALINKA TRADE A/SRUSSIAN FINANCE ApSRUSSIAN FINANCE ApS skifter navn til KALINKA TRADE A/S. Nonna Tsarkova er medlem av styret.Se mere
19. januar 1994Nytt navn: RUSSIAN FINANCE ApSApS KBIL 38 NR. 1886ApS KBIL 38 NR. 1886 skifter navn til RUSSIAN FINANCE ApS. Nonna Tsarkova er medlem av styret.Se mere
18. januar 1994Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styretApS KBIL 38 NR. 1886Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styret for ApS KBIL 38 NR. 1886 etter en periode på 7 måneder. Nonna Tsarkova er fortsatt styremedlem.Se mere
18. januar 1994Ulf Svejgaard Poulsen forlater ledelsenApS KBIL 38 NR. 1886Ulf Svejgaard Poulsen forlater ledelsen for ApS KBIL 38 NR. 1886 etter en periode på 7 måneder. Nonna Tsarkova er medlem av styret.Se mere
1. juli 1993StiftelseApS KBIL 38 NR. 1886ApS KBIL 38 NR. 1886 stiftes i bransjen uoplyst. Nonna Tsarkova er medlem av styret.Se mere