10. augustEndring i eierkretsenIB Bilsalg ApSNore Tawfik Masal er ikke lenger registrert som reell eier av IB Bilsalg ApS.Se mere
8. augustAhmed Shanoof blir adm. direktørIB Bilsalg ApSAhmed Shanoof erstatter Nore Tawfik Masal som adm. direktør i IB Bilsalg ApS.Se mere
6. augustNore Tawfik Masal slutter som adm. direktørIB HOLDING ApSNore Tawfik Masal slutter som adm. direktør i IB HOLDING ApS.Se mere
6. augustEndring i eierkretsenIB HOLDING ApSNore Tawfik Masal er ikke lenger registrert som reell eier av IB HOLDING ApS.Se mere
15. aprilUnderskudd på DKK 5.874 IB HOLDING ApSIB HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Nore Tawfik Masal er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. aprilJonas Shanoof forlater ledelsenIB Bilsalg ApSJonas Shanoof forlater ledelsen for IB Bilsalg ApS etter en periode på 2 år. Nore Tawfik Masal er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. aprilUnderskudd på DKK 66.587 IB Bilsalg ApSIB Bilsalg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Nore Tawfik Masal er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. april 2023Underskudd på DKK 6.051 IB HOLDING ApSIB HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Nore Tawfik Masal er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. april 2023Overskudd på DKK 73.143 IB Bilsalg ApSIB Bilsalg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Nore Tawfik Masal er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. mars 2022Overskudd på DKK 36.317 IB HOLDING ApSIB HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Nore Tawfik Masal er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. mars 2022Overskudd på DKK 114.745 IB Bilsalg ApSIB Bilsalg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Nore Tawfik Masal er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. november 2021Jonas Shanoof blir med i ledelsenIB Bilsalg ApSJonas Shanoof blir med i ledelsen for IB Bilsalg ApS. Nore Tawfik Masal er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. mars 2021Underskudd på DKK 55.236 IB HOLDING ApSIB HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Nore Tawfik Masal er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. mars 2021Underskudd på DKK 100.603 IB Bilsalg ApSIB Bilsalg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Nore Tawfik Masal er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. november 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberIB HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Nore Tawfik Masal er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. august 2020Nore Tawfik Masal blir adm. direktørIB Bilsalg ApSNore Tawfik Masal erstatter Ibrahim Nadhim som adm. direktør i IB Bilsalg ApS.Se mere
1. august 2020Nore Tawfik Masal blir adm. direktørIB HOLDING ApSNore Tawfik Masal erstatter Ibrahim Nadhim som adm. direktør i IB HOLDING ApS.Se mere
1. august 2020Endring i eierkretsenIB Bilsalg ApSNore Tawfik Masal registrert som reell eier av IB Bilsalg ApS.Se mere
1. august 2020Endring i eierkretsenIB HOLDING ApSNore Tawfik Masal registrert som reell eier av IB HOLDING ApS.Se mere