23. november 1999Oda Brock forlater styretBROCK & MICHELSEN FINANS ApSOda Brock forlater styret for BROCK & MICHELSEN FINANS ApS etter en periode på 19 år.Se mere
23. november 1999Thomas Holst Laursen blir med i ledelsenBROCK & MICHELSEN FINANS ApSThomas Holst Laursen erstatter Oda Brock i ledelsen for BROCK & MICHELSEN FINANS ApS etter en periode på 19 år.Se mere
5. oktober 1999Oda Brock forlater styretBROCK & MICHELSEN A/SOda Brock forlater styret for BROCK & MICHELSEN A/S etter en periode på 21 år.Se mere
21. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortBROCK & MICHELSEN FINANS ApSBROCK & MICHELSEN FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Oda Brock er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortBROCK & MICHELSEN A/SBROCK & MICHELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Oda Brock er medlem av styret.Se mere
25. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortBROCK & MICHELSEN A/SBROCK & MICHELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Oda Brock er medlem av styret.Se mere
25. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortBROCK & MICHELSEN FINANS ApSBROCK & MICHELSEN FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Oda Brock er medlem af ledelsen.Se mere
30. april 1998Thomas Holst Laursen blir med i styretBROCK & MICHELSEN FINANS ApSThomas Holst Laursen erstatter Henrik Oscar Hornsleth i styret for BROCK & MICHELSEN FINANS ApS etter en periode på 17 år. Oda Brock er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortBROCK & MICHELSEN A/SBROCK & MICHELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Oda Brock er medlem av styret.Se mere
17. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortBROCK & MICHELSEN FINANS ApSBROCK & MICHELSEN FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Oda Brock er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortBROCK & MICHELSEN FINANS ApSBROCK & MICHELSEN FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Oda Brock er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortBROCK & MICHELSEN A/SBROCK & MICHELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Oda Brock er medlem av styret.Se mere
11. september 1992Henrik Frederik Dichman forlater styretBROCK & MICHELSEN FINANS ApSHenrik Frederik Dichman forlater styret for BROCK & MICHELSEN FINANS ApS etter en periode på 11 år. Oda Brock er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 1989Flere forlater styretBROCK & MICHELSEN FINANS ApS2 medlemmer forlater styret for BROCK & MICHELSEN FINANS ApS. Oda Brock er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 1989Poul Jarding forlater styretBROCK & MICHELSEN A/SPoul Jarding forlater styret for BROCK & MICHELSEN A/S etter en periode på 10 år. Oda Brock er fortsatt styremedlem.Se mere
20. mai 1988Kristian Breinholdt Mikkelsen forlater styretBROCK & MICHELSEN FINANS ApSKristian Breinholdt Mikkelsen forlater styret for BROCK & MICHELSEN FINANS ApS etter en periode på 7 år. Oda Brock er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 1987Flere forlater styretBROCK & MICHELSEN FINANS ApS3 medlemmer forlater styret for BROCK & MICHELSEN FINANS ApS. Oda Brock er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 1987Gustav Peter Brock forlater ledelsenBROCK & MICHELSEN FINANS ApSGustav Peter Brock forlater ledelsen for BROCK & MICHELSEN FINANS ApS etter en periode på 6 år. Oda Brock er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 1981StiftelseBROCK & MICHELSEN FINANS ApSBROCK & MICHELSEN FINANS ApS stiftes i bransjen anden udlånsvirksomhed. Oda Brock er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 1979StiftelseBROCK & MICHELSEN A/SBROCK & MICHELSEN A/S stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Oda Brock er medlem av styret.Se mere