10. oktober 2011Odd Geir Lyngstad forlater styretNSI INSURANCE A/SOdd Geir Lyngstad forlater styret for NSI INSURANCE A/S etter en periode på 3 år.Se mere
16. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortNSI INSURANCE A/SNSI INSURANCE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Odd Geir Lyngstad er styreleder.Se mere
31. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortNSI INSURANCE A/SNSI INSURANCE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Odd Geir Lyngstad er styreleder.Se mere
12. oktober 2009Regnskap for 2008 offentligjortNSI INSURANCE A/SNSI INSURANCE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Odd Geir Lyngstad er styreleder.Se mere
4. august 2008Odd Geir Lyngstad blir med i styretNSI INSURANCE A/SOdd Geir Lyngstad blir med i styret for NSI INSURANCE A/S.Se mere
4. august 2008Nils Fredrik Tambs forlater ledelsenNSI INSURANCE A/SNils Fredrik Tambs forlater ledelsen for NSI INSURANCE A/S etter en periode på 2 år. Odd Geir Lyngstad er styreleder.Se mere
4. august 2008Rune Brekke blir adm. direktørNSI INSURANCE A/SRune Brekke blir adm. direktør i NSI INSURANCE A/S. Odd Geir Lyngstad er styreleder.Se mere