23. desember 2005Ola Silberman forlater styretICON MEDIALAB A/SOla Silberman forlater styret for ICON MEDIALAB A/S etter en periode på 3 år.Se mere
10. november 2003Ola Silberman forlater styretLOUIS BAUER ApSOla Silberman forlater styret for LOUIS BAUER ApS etter en periode på 1 år.Se mere
28. august 2003Ny bransje: UoplystICON MEDIALAB A/STidligere bransje: Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed. Ola Silberman er medlem av styret.Se mere
28. august 2003Ny status UNDER KONKURSICON MEDIALAB A/STidligere status: Normal. Ola Silberman er medlem av styret.Se mere
8. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortICON MEDIALAB A/SICON MEDIALAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Ola Silberman er medlem av styret.Se mere
3. juli 2003Regnskap for 2003 offentligjortLOUIS BAUER ApSLOUIS BAUER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2002 til 31. mars. Ola Silberman er medlem av styret.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med softwareLOUIS BAUER ApSTidligere bransje: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Ola Silberman er medlem av styret.Se mere
3. desember 2002Casper Moltke-Leth blir ny styrelederLOUIS BAUER ApSCasper Moltke-Leth erstatter Leif Ole Lund-Andersen som styreleder hos LOUIS BAUER ApS etter en periode på 1 år. Ola Silberman er fortsatt styremedlem.Se mere
12. november 2002Ola Silberman blir med i styretICON MEDIALAB A/SOla Silberman erstatter Ola sliberman i styret for ICON MEDIALAB A/S etter en periode på 24 timer.Se mere
23. september 2002Ola Silberman blir med i styretLOUIS BAUER ApSOla Silberman blir med i styret for LOUIS BAUER ApS.Se mere