21. oktober 1999Olav Fjell forlater styretEUROGIRO NETWORK A/SOlav Fjell forlater styret for EUROGIRO NETWORK A/S etter en periode på 7 år.Se mere
19. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortEUROGIRO NETWORK A/SEUROGIRO NETWORK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Olav Fjell er medlem av styret.Se mere
22. oktober 1998Erstatning i styretEUROGIRO NETWORK A/S3 endringer i styret for EUROGIRO NETWORK A/S. Olav Fjell er fortsatt styremedlem.Se mere
27. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortEUROGIRO NETWORK A/SEUROGIRO NETWORK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Olav Fjell er medlem av styret.Se mere
7. mai 1998Erstatning i styretEUROGIRO NETWORK A/S7 endringer i styret for EUROGIRO NETWORK A/S. Olav Fjell er fortsatt styremedlem.Se mere
23. oktober 1997Karl Stoss blir med i styretEUROGIRO NETWORK A/SKarl Stoss erstatter Viktor Wolf i styret for EUROGIRO NETWORK A/S etter en periode på 5 år. Olav Fjell er fortsatt styremedlem.Se mere
23. oktober 1997Niels Henrik Parl blir med i ledelsenEUROGIRO NETWORK A/SNiels Henrik Parl erstatter Mogens Theil Hansen i ledelsen for EUROGIRO NETWORK A/S etter en periode på 5 år. Olav Fjell er medlem av styret.Se mere
18. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortEUROGIRO NETWORK A/SEUROGIRO NETWORK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Olav Fjell er medlem av styret.Se mere
24. april 1997Erstatning i styretEUROGIRO NETWORK A/S4 endringer i styret for EUROGIRO NETWORK A/S. Olav Fjell er fortsatt styremedlem.Se mere
24. oktober 1996Erstatning i styretEUROGIRO NETWORK A/S5 endringer i styret for EUROGIRO NETWORK A/S. Olav Fjell er fortsatt styremedlem.Se mere
2. august 1996Flere forlater styretEUROGIRO NETWORK A/S2 medlemmer forlater styret for EUROGIRO NETWORK A/S. Olav Fjell er fortsatt styremedlem.Se mere
26. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortEUROGIRO NETWORK A/SEUROGIRO NETWORK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Olav Fjell er medlem av styret.Se mere
14. juni 1996Joseph Pappalardo forlater styretEUROGIRO NETWORK A/SJoseph Pappalardo forlater styret for EUROGIRO NETWORK A/S etter en periode på 3 år. Olav Fjell er fortsatt styremedlem.Se mere
17. mai 1995Flere forlater styretEUROGIRO NETWORK A/S3 medlemmer forlater styret for EUROGIRO NETWORK A/S. Olav Fjell er fortsatt styremedlem.Se mere
17. januar 1995Sven Goran Lingvall forlater styretEUROGIRO NETWORK A/SSven Goran Lingvall forlater styret for EUROGIRO NETWORK A/S etter en periode på 2 år. Olav Fjell er fortsatt styremedlem.Se mere
27. juni 1994David Grenville Barber forlater styretEUROGIRO NETWORK A/SDavid Grenville Barber forlater styret for EUROGIRO NETWORK A/S etter en periode på 1 år. Olav Fjell er fortsatt styremedlem.Se mere
5. februar 1993StiftelseEUROGIRO NETWORK A/SEUROGIRO NETWORK A/S stiftes i bransjen telekommunikation. Olav Fjell er medlem av styret.Se mere