20. april 1998Pål Wergeland Lorentzen blir med i styretNUTANA A/SPål Wergeland Lorentzen erstatter Olav Jacob Dreyer i styret for NUTANA A/S etter en periode på 5 år.Se mere
20. april 1998Olav Jacob Dreyer forlater styretO. KAVLI A/SOlav Jacob Dreyer forlater styret for O. KAVLI A/S etter en periode på 62 år.Se mere
21. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortNUTANA A/SNUTANA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Olav Jacob Dreyer er medlem av styret.Se mere
21. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortO. KAVLI A/SO. KAVLI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Olav Jacob Dreyer er medlem av styret.Se mere
20. november 1996Regnskap for 1995 offentligjortO. KAVLI A/SO. KAVLI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Olav Jacob Dreyer er medlem av styret.Se mere
1. september 1996Bjarne Gregers Skaarup Sørensen blir med i ledelsenNUTANA A/SBjarne Gregers Skaarup Sørensen blir med i ledelsen for NUTANA A/S. Olav Jacob Dreyer er medlem av styret.Se mere
11. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortNUTANA A/SNUTANA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Olav Jacob Dreyer er medlem av styret.Se mere
1. mai 1996Vagn Ove Rosendahl slutter som adm. direktørNUTANA A/SVagn Ove Rosendahl slutter som adm. direktør i NUTANA A/S. Olav Jacob Dreyer er medlem av styret.Se mere
21. april 1995Finn Bergesen, jr blir med i styretNUTANA A/SFinn Bergesen, jr blir med i styret for NUTANA A/S. Olav Jacob Dreyer er fortsatt styremedlem.Se mere
7. desember 1993Nytt navn: NUTANA A/SA/S PSE 10 NR. 1961A/S PSE 10 NR. 1961 skifter navn til NUTANA A/S. Olav Jacob Dreyer er medlem av styret.Se mere
6. desember 1993Flere forlater styretA/S PSE 10 NR. 19613 medlemmer forlater styret for A/S PSE 10 NR. 1961. Olav Jacob Dreyer er fortsatt styremedlem.Se mere
6. desember 1993Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE 10 NR. 1961Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE 10 NR. 1961 etter en periode på 5 måneder. Olav Jacob Dreyer er medlem av styret.Se mere
1. juli 1993StiftelseA/S PSE 10 NR. 1961A/S PSE 10 NR. 1961 stiftes i bransjen fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt. Olav Jacob Dreyer er medlem av styret.Se mere
17. januar 1936StiftelseO. KAVLI A/SO. KAVLI A/S stiftes i bransjen ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. Olav Jacob Dreyer er medlem av styret.Se mere