LØGSTØR SKIBSSMEDIE OG MASKINVÆRKSTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Olav Søvang Boll er medlem af ledelsen.
LØGSTØR SKIBSSMEDIE OG MASKINVÆRKSTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Olav Søvang Boll er medlem af ledelsen.
LØGSTØR SKIBSSMEDIE OG MASKINVÆRKSTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Olav Søvang Boll er medlem af ledelsen.
LØGSTØR SKIBSSMEDIE OG MASKINVÆRKSTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Olav Søvang Boll er medlem af ledelsen.
LØGSTØR SKIBSSMEDIE OG MASKINVÆRKSTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Olav Søvang Boll er medlem af ledelsen.
LØGSTØR SKIBSSMEDIE OG MASKINVÆRKSTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Olav Søvang Boll er medlem af ledelsen.
LØGSTØR SKIBSSMEDIE OG MASKINVÆRKSTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Olav Søvang Boll er medlem af ledelsen.
Oluf Liliendahl Andreasen forlater ledelsen for LØGSTØR SKIBSSMEDIE OG MASKINVÆRKSTED ApS etter en periode på 10 år. Olav Søvang Boll er medlem af ledelsen.