Olav Vinther Kristensen har været i direktionen for OBTON SOLENERGI BASENTO KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB siden 2021 og er desuden direktør i Hørby Østergaard Stål A/S og Hørby Østergaard ApS.
Hørby Østergaard Stål A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Olav Vinther Kristensen er adm. direktør i virksomheten.
HØRBY ØSTERGÅRD Holding A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til HØRBY ØSTERGÅRD Holding ApS. Olav Vinther Kristensen er medlem af ledelsen.
OBTON SOLENERGI BASENTO KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Olav Vinther Kristensen er medlem af ledelsen.
Hørby Østergaard Stål A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Olav Vinther Kristensen er adm. direktør i virksomheten.
OBTON SOLENERGI BASENTO KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Olav Vinther Kristensen er medlem af ledelsen.
Henrik Larsen-Ledet erstatter Anders Marcus i ledelsen for K/S OBTON SOLENERGI BASENTO etter en periode på 11 år. Olav Vinther Kristensen er styreleder.