12. juliUnderskudd på DKK 2,2 mio.DWT Holding ApSDWT Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Angersbach Schou er styreleder.Se mere
12. juliUnderskudd på DKK 53.095 Gaia Wood Technology ApSGaia Wood Technology ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. november 2023 til 31. desember 2023. Ole Angersbach Schou er styreleder.Se mere
12. juliUnderskudd på DKK 2,2 mio.DANISH WOOD TECHNOLOGY A/SDANISH WOOD TECHNOLOGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Angersbach Schou er styreleder.Se mere
16. november 2023StiftelseGaia Wood Technology ApSGaia Wood Technology ApS stiftes i bransjen fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. Ole Angersbach Schou er styreleder.Se mere
15. september 2023 · Wood SupplyUgens rokader i bestyrelser og direktionerDanish Wood Technology A/S Ole Angersbach Schou er udnævnt som bestyrelsesformand hos Danish Wood Technology A/S i stedet for Kim Holm, der dog forbliver i næstformand. Les artikkel
15. august 2023Ole Angersbach Schou blir med i styretDWT Holding ApSOle Angersbach Schou blir med i styret for DWT Holding ApS.Se mere
15. august 2023Ole Angersbach Schou blir med i styretDANISH WOOD TECHNOLOGY A/SOle Angersbach Schou blir med i styret for DANISH WOOD TECHNOLOGY A/S.Se mere
8. juli 2022 · Wood SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerDanish Wood Technology A/S Ole Angersbach Schou er indtrådt i bestyrelsen hos Danish Wood Technology A/S (kilde: Les artikkel
20. juni 2017Ole Angersbach Schou forlater styretMUNK ENERGY A/SOle Angersbach Schou forlater styret for MUNK ENERGY A/S etter en periode på 2 år.Se mere
17. juni 2016Underskudd på DKK 1,1 mio.MUNK ENERGY A/SMUNK ENERGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Ole Angersbach Schou er styreleder.Se mere
7. juni 2016AdresseendringMUNK ENERGY A/SMUNK ENERGY A/S flytter til ny adresse i Aalborg. Ole Angersbach Schou er styreleder.Se mere
29. januar 2016Henrik Thor forlater styretMUNK ENERGY A/SHenrik Thor forlater styret for MUNK ENERGY A/S etter en periode på 4 år. Ole Angersbach Schou er fortsatt styreleder.Se mere
10. juni 2015Ole Angersbach Schou blir med i styretMUNK ENERGY A/SOle Angersbach Schou blir med i styret for MUNK ENERGY A/S.Se mere
15. februar 2012Ole Angersbach Schou forlater styretAKZO NOBEL DECO A/SOle Angersbach Schou forlater styret for AKZO NOBEL DECO A/S etter en periode på 4 år.Se mere
15. februar 2012Per Mattsson blir adm. direktørAKZO NOBEL DECO A/SPer Mattsson erstatter Ole Angersbach Schou som adm. direktør i AKZO NOBEL DECO A/S.Se mere
11. januar 2012Ole Angersbach Schou forlater styretSADOLIN FARVELAND A/SOle Angersbach Schou forlater styret for SADOLIN FARVELAND A/S etter en periode på 4 år.Se mere
26. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortAKZO NOBEL DECO A/SAKZO NOBEL DECO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Ole Angersbach Schou er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortSADOLIN FARVELAND A/SSADOLIN FARVELAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Ole Angersbach Schou er medlem av styret.Se mere
15. april 2011Erstatning i styretAKZO NOBEL DECO A/S3 endringer i styret for AKZO NOBEL DECO A/S. Ole Angersbach Schou er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortAKZO NOBEL DECO A/SAKZO NOBEL DECO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Ole Angersbach Schou er adm. direktør i virksomheten.Se mere