7. mai 2019 · Sjællands NyhederNy kæmpe varmepumpe giver gevinst på 194 mio. kronerDet giver en besparelse, som rigeligt tjener sig ind, siger ingeniør og projektleder hos Ringsted Forsyning Ole Winther.Les artikkel
24. april 2014Morten Bandelow Winther blir ny styrelederWINTHER EJENDOM A/SMorten Bandelow Winther erstatter Ole Bandelow Winther som styreleder hos WINTHER EJENDOM A/S etter en periode på 23 år.Se mere
24. april 2014Mogens Bacci Hartz blir ny styrelederWINTHER A/S, SNEDKER- OG TØMRERMESTREMogens Bacci Hartz erstatter Ole Bandelow Winther som styreleder hos WINTHER A/S, SNEDKER- OG TØMRERMESTRE etter en periode på 17 år.Se mere
1. januar 2014Endring i eierkretsenWINTHER A/S, SNEDKER- OG TØMRERMESTREMorten Bandelow Winther registrert som reell eier av WINTHER A/S, SNEDKER- OG TØMRERMESTRE. Ole Bandelow Winther er styreleder.Se mere
29. november 2013Underskudd på DKK 1,5 mio.WINTHER EJENDOM A/SWINTHER EJENDOM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Ole Bandelow Winther er styreleder.Se mere
28. november 2013Underskudd på DKK 374.695 WINTHER A/S, SNEDKER- OG TØMRERMESTREWINTHER A/S, SNEDKER- OG TØMRERMESTRE offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Ole Bandelow Winther er styreleder.Se mere
26. november 2013Endring i eierkretsenWINTHER A/S, SNEDKER- OG TØMRERMESTREErik Bandelow Winther registrert som reell eier av WINTHER A/S, SNEDKER- OG TØMRERMESTRE. Ole Bandelow Winther er styreleder.Se mere
23. november 2012Overskudd på DKK 12.028 WINTHER A/S, SNEDKER- OG TØMRERMESTREWINTHER A/S, SNEDKER- OG TØMRERMESTRE offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Ole Bandelow Winther er styreleder.Se mere
23. november 2012Underskudd på DKK 86.221 WINTHER EJENDOM A/SWINTHER EJENDOM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Ole Bandelow Winther er styreleder.Se mere
6. oktober 2011Regnskap for 2011 offentligjortWINTHER A/S, SNEDKER- OG TØMRERMESTREWINTHER A/S, SNEDKER- OG TØMRERMESTRE offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Ole Bandelow Winther er styreleder.Se mere
5. oktober 2011Regnskap for 2011 offentligjortWINTHER EJENDOM A/SWINTHER EJENDOM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Ole Bandelow Winther er styreleder.Se mere
18. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortWINTHER EJENDOM A/SWINTHER EJENDOM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Ole Bandelow Winther er styreleder.Se mere
18. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortWINTHER A/S, SNEDKER- OG TØMRERMESTREWINTHER A/S, SNEDKER- OG TØMRERMESTRE offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Ole Bandelow Winther er styreleder.Se mere
2. november 2009Regnskap for 2009 offentligjortWINTHER A/S, SNEDKER- OG TØMRERMESTREWINTHER A/S, SNEDKER- OG TØMRERMESTRE offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Ole Bandelow Winther er styreleder.Se mere
2. november 2009Regnskap for 2009 offentligjortWINTHER EJENDOM A/SWINTHER EJENDOM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Ole Bandelow Winther er styreleder.Se mere
5. november 2008Regnskap for 2008 offentligjortWINTHER A/S, SNEDKER- OG TØMRERMESTREWINTHER A/S, SNEDKER- OG TØMRERMESTRE offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Ole Bandelow Winther er styreleder.Se mere
5. november 2008Regnskap for 2008 offentligjortWINTHER EJENDOM A/SWINTHER EJENDOM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Ole Bandelow Winther er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.WINTHER EJENDOM A/STidligere bransje: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt. Ole Bandelow Winther er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhedWINTHER A/S, SNEDKER- OG TØMRERMESTRETidligere bransje: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Ole Bandelow Winther er styreleder.Se mere
29. november 2007Regnskap for 2007 offentligjortWINTHER A/S, SNEDKER- OG TØMRERMESTREWINTHER A/S, SNEDKER- OG TØMRERMESTRE offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Ole Bandelow Winther er styreleder.Se mere