30. juni 2005Ole Blichert Christensen forlater ledelsenOBC HOLDING ApSOle Blichert Christensen forlater ledelsen for OBC HOLDING ApS etter en periode på 5 år.Se mere
11. oktober 2004Regnskap for 2004 offentligjortOBC HOLDING ApSOBC HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Ole Blichert Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2003Regnskap for 2003 offentligjortOBC HOLDING ApSOBC HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Ole Blichert Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2003Ivan Chrost blir med i ledelsenOBC HYDRAULIK ApSIvan Chrost erstatter Ole Blichert Christensen i ledelsen for OBC HYDRAULIK ApS etter en periode på 17 år.Se mere
23. oktober 2002Regnskap for 2002 offentligjortOBC HOLDING ApSOBC HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Ole Blichert Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. oktober 2002Regnskap for 2002 offentligjortOBC HYDRAULIK ApSOBC HYDRAULIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Ole Blichert Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 2001Regnskap for 2001 offentligjortOBC HYDRAULIK ApSOBC HYDRAULIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Ole Blichert Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 2001Regnskap for 2001 offentligjortOBC HOLDING ApSOBC HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Ole Blichert Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2000Regnskap for 2000 offentligjortOBC HOLDING ApSOBC HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. mars til 30. juni. Ole Blichert Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2000Regnskap for 2000 offentligjortOBC HYDRAULIK ApSOBC HYDRAULIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Ole Blichert Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 2000StiftelseOBC HOLDING ApSOBC HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Ole Blichert Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 1999Regnskap for 1999 offentligjortOBC HYDRAULIK ApSOBC HYDRAULIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Ole Blichert Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. oktober 1998Regnskap for 1998 offentligjortOBC HYDRAULIK ApSOBC HYDRAULIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Ole Blichert Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortOBC HYDRAULIK ApSOBC HYDRAULIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Ole Blichert Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 1996Regnskap for 1996 offentligjortOBC HYDRAULIK ApSOBC HYDRAULIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Ole Blichert Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 1992Nytt navn: OBC HYDRAULIK ApSSUNDATA ApSSUNDATA ApS skifter navn til OBC HYDRAULIK ApS. Ole Blichert Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 1991Lars Rasmussen forlater ledelsenSUNDATA ApSLars Rasmussen forlater ledelsen for SUNDATA ApS etter en periode på 5 år. Ole Blichert Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. august 1990Ole Blichert Christensen forlater ledelsenO.B.C. HUDRAULIK ApSOle Blichert Christensen forlater ledelsen for O.B.C. HUDRAULIK ApS etter en periode på 6 år.Se mere
15. august 1990Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONO.B.C. HUDRAULIK ApSTidligere status: Normal. Ole Blichert Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 1986StiftelseSUNDATA ApSSUNDATA ApS stiftes i bransjen autoreparationsværksteder. Ole Blichert Christensen er medlem af ledelsen.Se mere