25. april 2018Erik Mørck Jensen blir med i ledelsenROTARYHUSET RANDERS ApSErik Mørck Jensen erstatter Ole Bukhave Nielsen i ledelsen for ROTARYHUSET RANDERS ApS etter en periode på 7 år.Se mere
26. april 2017Underskudd på DKK 2.325 ROTARYHUSET RANDERS ApSROTARYHUSET RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Ole Bukhave Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2017Ole Bukhave Nielsen forlater styretROTARYHUSET RANDERS ApSOle Bukhave Nielsen forlater styret for ROTARYHUSET RANDERS ApS etter en periode på 6 år.Se mere
27. april 2016Underskudd på DKK 50.324 ROTARYHUSET RANDERS ApSROTARYHUSET RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Ole Bukhave Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 2016Poul Ravn Tarp blir med i styretROTARYHUSET RANDERS ApSPoul Ravn Tarp erstatter Peter Harbo i styret for ROTARYHUSET RANDERS ApS etter en periode på 5 år. Ole Bukhave Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2015Underskudd på DKK 6.041 ROTARYHUSET RANDERS ApSROTARYHUSET RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Ole Bukhave Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2014Underskudd på DKK 20.168 ROTARYHUSET RANDERS ApSROTARYHUSET RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Ole Bukhave Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2013Underskudd på DKK 11.660 ROTARYHUSET RANDERS ApSROTARYHUSET RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Ole Bukhave Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2013Erik Christensen forlater styretROTARYHUSET RANDERS ApSErik Christensen forlater styret for ROTARYHUSET RANDERS ApS etter en periode på 2 år. Ole Bukhave Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortROTARYHUSET RANDERS ApSROTARYHUSET RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. mars 2011 til 31. desember 2011. Ole Bukhave Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 2011StiftelseROTARYHUSET RANDERS ApSROTARYHUSET RANDERS ApS stiftes i bransjen uoplyst. Ole Bukhave Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere