22. augustNicolai Marc Haagen Olesen forlater ledelsenInuacare World ApSNicolai Marc Haagen Olesen forlater ledelsen for Inuacare World ApS etter en periode på 5 år. Ole Depping Schneider eier 46% av virksomheten.Se mere
22. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGInuacare World ApSTidligere status: Normal. Ole Depping Schneider eier 46% av virksomheten.Se mere
23. juliUnderskudd på DKK 139.838 MTB-tours Hareskoven ApSMTB-tours Hareskoven ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Depping Schneider eier 33,3% av virksomheten.Se mere
3. juliOverskudd på DKK 305.827 OLE SCHNEIDER HOLDING ApSOLE SCHNEIDER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Depping Schneider er medlem af ledelsen.Se mere
2. juliJens Vasehus blir med i styretTodAI A/SJens Vasehus erstatter Ole Depping Schneider i styret for TodAI A/S etter en periode på 4 år.Se mere
23. maiUnderskudd på DKK 1,1 mio.TodAI A/STodAI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Depping Schneider er medlem av styret.Se mere
13. februarNye navn i styretTodAI A/S2 nye medlemmer blir med i styret for TodAI A/S. Ole Depping Schneider er fortsatt styremedlem.Se mere
8. januarOle Depping Schneider blir med i styretMTB-tours Hareskoven ApSOle Depping Schneider blir med i styret for MTB-tours Hareskoven ApS.Se mere
28. september 2023Christian Dam blir med i styretAnthill Technologies A/SChristian Dam erstatter Ole Depping Schneider i styret for Anthill Technologies A/S etter en periode på 4 år.Se mere
31. august 2023Ole Depping Schneider forlater styretANTHILL AGENCY A/SOle Depping Schneider forlater styret for ANTHILL AGENCY A/S etter en periode på 11 år.Se mere
16. august 2023Underskudd på DKK 716.576 Inuacare World ApSInuacare World ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ole Depping Schneider eier 46% av virksomheten.Se mere
8. august 2023AdresseendringTodAI A/STodAI A/S flytter fra København N til København V. Ole Depping Schneider er medlem av styret.Se mere
10. juli 2023Underskudd på DKK 175.085 OLE SCHNEIDER HOLDING ApSOLE SCHNEIDER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ole Depping Schneider er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2023Underskudd på DKK 135.251 MTB-tours Hareskoven ApSMTB-tours Hareskoven ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ole Depping Schneider eier 33,3% av virksomheten.Se mere
6. februar 2023Overskudd på DKK 370.874 TodAI A/STodAI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ole Depping Schneider er medlem av styret.Se mere
1. januar 2023Endring i eierkretsenANTHILL AGENCY A/SSøren Stensdal reduserer sitt reelle eierskap av ANTHILL AGENCY A/S. Ole Depping Schneider er medlem av styret.Se mere
19. desember 2022Underskudd på DKK 10 mio.ANTHILL AGENCY A/SANTHILL AGENCY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Ole Depping Schneider er medlem av styret.Se mere
14. desember 2022Underskudd på DKK 10 mio.Anthill Technologies A/SAnthill Technologies A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Ole Depping Schneider er medlem av styret.Se mere
13. oktober 2022AdresseendringTodAI A/STodAI A/S flytter fra Herlev til København N. Ole Depping Schneider er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2022Ole Depping Schneider slutter som adm. direktørIRIS ENTERPRISE SOLUTIONS A/SOle Depping Schneider slutter som adm. direktør i IRIS ENTERPRISE SOLUTIONS A/S.Se mere