2. oktober 2023Underskudd på DKK 1,9 mio.QATTOQ HOLDING ApSQATTOQ HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ole Gunder er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Ole Gunder forlater styretVURDERINGSFIRMAET ApSOle Gunder forlater styret for VURDERINGSFIRMAET ApS etter en periode på 6 år.Se mere
30. juni 2023Ole Gunder forlater styretAUKTIONSHUSET DAB A/SOle Gunder forlater styret for AUKTIONSHUSET DAB A/S etter en periode på 17 år.Se mere
20. desember 2022Overskudd på DKK 247.025 VURDERINGSFIRMAET ApSVURDERINGSFIRMAET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ole Gunder er medlem av styret.Se mere
20. desember 2022Overskudd på DKK 2,6 mio.AUKTIONSHUSET DAB A/SAUKTIONSHUSET DAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ole Gunder er medlem av styret.Se mere
27. oktober 2022Underskudd på DKK 1,9 mio.QATTOQ HOLDING ApSQATTOQ HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ole Gunder er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2021Overskudd på DKK 3,5 mio.AUKTIONSHUSET DAB A/SAUKTIONSHUSET DAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Ole Gunder er medlem av styret.Se mere
6. desember 2021Overskudd på DKK 223.306 VURDERINGSFIRMAET ApSVURDERINGSFIRMAET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Ole Gunder er medlem av styret.Se mere
2. desember 2021Ole Gunder forlater ledelsenIndustrivej 6 I/SOle Gunder forlater ledelsen for Industrivej 6 I/S etter en periode på 5 år.Se mere
2. desember 2021Endring i eierkretsenIndustrivej 6 I/SOle Gunder er ikke lenger registrert som reell eier av Industrivej 6 I/S.Se mere
8. november 2021Overskudd på DKK 2,1 mio.QATTOQ HOLDING ApSQATTOQ HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Ole Gunder er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2021Overskudd på DKK 751.790 Industrivej 6 I/SIndustrivej 6 I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Ole Gunder er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2020Overskudd på DKK 4,6 mio.AUKTIONSHUSET DAB A/SAUKTIONSHUSET DAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Ole Gunder er medlem av styret.Se mere
30. november 2020Overskudd på DKK 240.391 VURDERINGSFIRMAET ApSVURDERINGSFIRMAET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Ole Gunder er medlem av styret.Se mere
11. november 2020Overskudd på DKK 948.883 QATTOQ HOLDING ApSQATTOQ HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Ole Gunder er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2020Overskudd på DKK 203.314 Industrivej 6 I/SIndustrivej 6 I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Ole Gunder er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2020Ole Gunder forlater ledelsenOG SOL ApSOle Gunder forlater ledelsen for OG SOL ApS etter en periode på 9 år.Se mere
12. mai 2020Endring i eierkretsenOG SOL ApSOle Gunder er ikke lenger registrert som reell eier av OG SOL ApS.Se mere
5. desember 2019Underskudd på DKK 94.791 OG SOL ApSOG SOL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Ole Gunder er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2019Overskudd på DKK 411.461 QATTOQ HOLDING ApSQATTOQ HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Ole Gunder er medlem af ledelsen.Se mere