24. mai 1988Ole Herman Kallerup forlater ledelsenOLE HERMAN PETERSEN ApSOle Herman Kallerup forlater ledelsen for OLE HERMAN PETERSEN ApS etter en periode på 8 år.Se mere
11. mai 1987Ole Herman Kallerup forlater ledelsenEJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 21.8.1980Ole Herman Kallerup forlater ledelsen for EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 21.8.1980 etter en periode på 7 år.Se mere
12. mai 1980StiftelseEJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 21.8.1980EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 21.8.1980 stiftes i 1980. Ole Herman Kallerup er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 1980StiftelseOLE HERMAN PETERSEN ApSOLE HERMAN PETERSEN ApS stiftes i 1980. Ole Herman Kallerup er medlem af ledelsen.Se mere