4. juliOverskudd på DKK 267.577 NYVANG HOLDING ApSNYVANG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Ole Holm er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 1,3 mio.SisterS Point Holding ApSSisterS Point Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Holm er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars · erhvervslivaarhus.dkIkke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Åbyhøj-selskabet Sisters Point A/SI sidste ende er det Ole Holm,Rasmus Buus Nielsen, der er de dominerende ejere. Les artikkel
24. marsOverskudd på DKK 4,8 mio.SISTERS POINT A/SSISTERS POINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Holm eier 25% av virksomheten.Se mere
12. marsOverskudd på DKK 80.260 Ejendomsselskabet af 1/2-2018 ApSEjendomsselskabet af 1/2-2018 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Holm er medlem af ledelsen.Se mere
11. marsUnderskudd på DKK 16.212 Ejendomsselskabet af 1/9-16 ApSEjendomsselskabet af 1/9-16 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Holm er medlem af ledelsen.Se mere
5. marsOverskudd på DKK 14.750 EJENDOMSSELSKABET AF 12/9-08 ApSEJENDOMSSELSKABET AF 12/9-08 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Holm er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. desember 2023Endring i eierkretsenDesiréeXSisterSPoint ApSOle Holm reduserer sitt reelle eierskap av DesiréeXSisterSPoint ApS.Se mere
23. november 2023 · vores-aabyhoj.dkNye virksomheder i Åbyhøj i sidste månedDesiréeXSisterSPoint ApS tilhører branchen Industriel design og produktdesign og er ejet af Ole Holm og Rasmus Buus Nielsen. Les artikkel
9. november 2023Ole Holm forlater ledelsenDesiréeXSisterSPoint ApSOle Holm forlater ledelsen for DesiréeXSisterSPoint ApS etter en periode på 1 måned.Se mere
9. november 2023Susanne Buus Nielsen blir adm. direktørDesiréeXSisterSPoint ApSSusanne Buus Nielsen blir adm. direktør i DesiréeXSisterSPoint ApS. Ole Holm eier 25% av virksomheten.Se mere
11. oktober 2023Ny bransje: Industriel design og produktdesignDesiréeXSisterSPoint ApSTidligere bransje: Engroshandel med beklædning. Ole Holm er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2023StiftelseDesiréeXSisterSPoint ApSDesiréeXSisterSPoint ApS stiftes i bransjen engroshandel med beklædning. Ole Holm er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 2023Nytt navn: Artibu Byg og Anlæg ApSArtibu Bygge- og anlæg ApSArtibu Bygge- og anlæg ApS skifter navn til Artibu Byg og Anlæg ApS. Ole Holm er medlem af ledelsen.Se mere
6. september 2023Overskudd på DKK 856.342 NYVANG HOLDING ApSNYVANG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Ole Holm er medlem af ledelsen.Se mere
13. august 2023Endring i eierkretsenArtibu Bygge- og anlæg ApSKarina Anja Kragh registrert som reell eier av Artibu Bygge- og anlæg ApS. Ole Holm er medlem af ledelsen.Se mere
9. august 2023StiftelseArtibu Bygge- og anlæg ApSArtibu Bygge- og anlæg ApS stiftes i bransjen anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Ole Holm er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2023Overskudd på DKK 156.598 Ejendomsselskabet af 1/2-2018 ApSEjendomsselskabet af 1/2-2018 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ole Holm er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2023Overskudd på DKK 9.740 Ejendomsselskabet af 1/9-16 ApSEjendomsselskabet af 1/9-16 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ole Holm er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2023Overskudd på DKK 24.087 EJENDOMSSELSKABET AF 12/9-08 ApSEJENDOMSSELSKABET AF 12/9-08 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ole Holm er adm. direktør i virksomheten.Se mere