28. juniUnderskudd på DKK 75.517 BALLAST WATER MONITORING A/SBALLAST WATER MONITORING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Ingemann Olsen er medlem av styret.Se mere
28. desember 2023Endring i eierkretsenMEDICO HAIR CARE ApSOle Ingemann Olsen er ikke lenger registrert som reell eier av MEDICO HAIR CARE ApS.Se mere
31. oktober 2023Underskudd på DKK 21.222 Maturna ApSMaturna ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ole Ingemann Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2023Overskudd på DKK 81.938 Ole Ingemann Olsen Holding ApSOle Ingemann Olsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ole Ingemann Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2023Overskudd på DKK 444.448 Medico Kemiske Holding ApSMedico Kemiske Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ole Ingemann Olsen eier 25% av virksomheten.Se mere
26. oktober 2023Overskudd på DKK 514.188 MEDICO HAIR CARE ApSMEDICO HAIR CARE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ole Ingemann Olsen eier 25% av virksomheten.Se mere
3. oktober 2023AdresseendringMEDICO HAIR CARE ApSMEDICO HAIR CARE ApS flytter fra København Ø til København K. Ole Ingemann Olsen eier 25% av virksomheten.Se mere
3. oktober 2023AdresseendringMedico Kemiske Holding ApSMedico Kemiske Holding ApS flytter fra Vedbæk til København K. Ole Ingemann Olsen eier 25% av virksomheten.Se mere
19. juni 2023Underskudd på DKK 554.269 BALLAST WATER MONITORING A/SBALLAST WATER MONITORING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ole Ingemann Olsen er medlem av styret.Se mere
20. desember 2022AdresseendringBALLAST WATER MONITORING A/SBALLAST WATER MONITORING A/S flytter fra Kongens Lyngby til København Ø. Ole Ingemann Olsen er medlem av styret.Se mere
5. oktober 2022Underskudd på DKK 46.424 Ole Ingemann Olsen Holding ApSOle Ingemann Olsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ole Ingemann Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2022Underskudd på DKK 60.044 Medico Kemiske Holding ApSMedico Kemiske Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ole Ingemann Olsen eier 25% av virksomheten.Se mere
4. oktober 2022Overskudd på DKK 53.695 MEDICO HAIR CARE ApSMEDICO HAIR CARE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ole Ingemann Olsen eier 25% av virksomheten.Se mere
29. september 2022Underskudd på DKK 12.775 Maturna ApSMaturna ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. november 2021 til 30. juni. Ole Ingemann Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2022Overskudd på DKK 1,1 mio.BALLAST WATER MONITORING A/SBALLAST WATER MONITORING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ole Ingemann Olsen er medlem av styret.Se mere
21. februar 2022Erstatning i styretBALLAST WATER MONITORING A/S3 endringer i styret for BALLAST WATER MONITORING A/S. Ole Ingemann Olsen er fortsatt styremedlem.Se mere
10. november 2021StiftelseMaturna ApSMaturna ApS stiftes i bransjen andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. Ole Ingemann Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. oktober 2021Overskudd på DKK 5,6 mio.Ole Ingemann Olsen Holding ApSOle Ingemann Olsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Ole Ingemann Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 2021Julie Kampmann blir med i ledelsenMedico Kemiske Holding ApSJulie Kampmann erstatter Ole Ingemann Olsen i ledelsen for Medico Kemiske Holding ApS etter en periode på 30 år.Se mere
12. oktober 2021Overskudd på DKK 16 mio.Medico Kemiske Holding ApSMedico Kemiske Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Ole Ingemann Olsen er medlem af ledelsen.Se mere