23. januar 2012Ole Jantzen forlater styretSVEIGAARD. HERNING A/SOle Jantzen forlater styret for SVEIGAARD. HERNING A/S etter en periode på 22 år.Se mere
22. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortSVEIGAARD. HERNING A/SSVEIGAARD. HERNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Ole Jantzen er medlem av styret.Se mere
22. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortSVEIGAARD. HERNING A/SSVEIGAARD. HERNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Ole Jantzen er medlem av styret.Se mere
22. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortSVEIGAARD. HERNING A/SSVEIGAARD. HERNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Ole Jantzen er medlem av styret.Se mere
25. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortSVEIGAARD. HERNING A/SSVEIGAARD. HERNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Ole Jantzen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortSVEIGAARD. HERNING A/SSVEIGAARD. HERNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Ole Jantzen er medlem av styret.Se mere
19. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortSVEIGAARD. HERNING A/SSVEIGAARD. HERNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Ole Jantzen er medlem av styret.Se mere
3. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortSVEIGAARD. HERNING A/SSVEIGAARD. HERNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Ole Jantzen er medlem av styret.Se mere
15. april 2005Nye navn i styretSVEIGAARD. HERNING A/S2 nye medlemmer blir med i styret for SVEIGAARD. HERNING A/S. Ole Jantzen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. april 2005Kirsten Sveigaard forlater ledelsenSVEIGAARD. HERNING A/SKirsten Sveigaard forlater ledelsen for SVEIGAARD. HERNING A/S etter en periode på 1 år. Ole Jantzen er medlem av styret.Se mere
19. oktober 2004Ole Jantzen forlater styretECOREC HOLDING ApSOle Jantzen forlater styret for ECOREC HOLDING ApS etter en periode på 4 år.Se mere
19. oktober 2004Ole Jantzen forlater ledelsenECORECOVER ApSOle Jantzen forlater ledelsen for ECORECOVER ApS etter en periode på 4 år.Se mere
12. februar 2004Regnskap for 2003 offentligjortSVEIGAARD. HERNING A/SSVEIGAARD. HERNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Ole Jantzen er medlem av styret.Se mere
7. februar 2004Kirsten Sveigaard blir med i ledelsenSVEIGAARD. HERNING A/SKirsten Sveigaard blir med i ledelsen for SVEIGAARD. HERNING A/S. Ole Jantzen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2004Ny bransje: Engroshandel med beklædningSVEIGAARD. HERNING A/STidligere bransje: Fremstilling af pullovere, cardigans mv. Ole Jantzen er medlem av styret.Se mere
29. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortECOREC HOLDING ApSECOREC HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Ole Jantzen er medlem av styret.Se mere
29. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortECORECOVER ApSECORECOVER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Ole Jantzen er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2003Tomas Vedsmand forlater styretECORECOVER ApSTomas Vedsmand forlater styret for ECORECOVER ApS etter en periode på 2 år. Ole Jantzen er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2003Ole Jantzen forlater styretVB ApSOle Jantzen forlater styret for VB ApS etter en periode på 2 år.Se mere
19. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortVINIBIOS ApSVINIBIOS ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. september 2001 til 31. desember 2002. Ole Jantzen er medlem av styret.Se mere