10. mars 2007Eva Graakjær Lund blir med i styretLE BOURG ApSEva Graakjær Lund erstatter Ole Jerg i styret for LE BOURG ApS etter en periode på 5 år.Se mere
15. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortLE BOURG ApSLE BOURG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Ole Jerg er medlem av styret.Se mere
29. mars 2005Regnskap for 2004 offentligjortLE BOURG ApSLE BOURG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Ole Jerg er medlem av styret.Se mere
18. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortLE BOURG ApSLE BOURG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Ole Jerg er medlem av styret.Se mere
9. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortLE BOURG ApSLE BOURG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Ole Jerg er medlem av styret.Se mere
16. mars 2002Ole Jerg blir med i styretLE BOURG ApSOle Jerg blir med i styret for LE BOURG ApS.Se mere
16. mars 2002Lise Birgitte Mou blir med i ledelsenLE BOURG ApSLise Birgitte Mou blir med i ledelsen for LE BOURG ApS. Ole Jerg er medlem av styret.Se mere
16. mars 2002Ny selskapsform AnpartsselskabLE BOURG ApSLE BOURG ApS UNDER STIFTELSE endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til LE BOURG ApS. Ole Jerg er medlem av styret.Se mere